Mandat :
Réelu le 13/03/2005 (Date de début de mandat : 14/03/2005 (élection partielle, remplacement d'un député démissionnaire : Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud))
Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Élu le 05/06/1988
Mandat du 06/06/1988 (élections générales) au 01/04/1993 (Fin de législature)
Réélu le 21/03/1993
Mandat du 02/04/1993 (élections générales) au 01/05/1993 (Nomination comme membre du Gouvernement)
Réélu le 24/09/1995
Mandat du 24/09/1995 (élection partielle, remplacement d'un député démissionnaire : M. Charles Ceccaldi-Raynaud) au 21/04/1997 (Fin de législature)
Réélu le 25/05/1997
Mandat du 25/05/1997 (élections générales) au 07/06/2002 (Nomination comme membre du Gouvernement)
Réélu le 09/06/2002
Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 18/07/2002 (Nomination comme membre du Gouvernement)
Réélu le 13/03/2005
Mandat du 14/03/2005 (élection partielle, remplacement d'un député démissionnaire : Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud) au 02/07/2005 (Nomination comme membre du Gouvernement)
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
Membre (03/04/1991 - 01/04/1993)
Commission des affaires étrangères
Membre (24/03/2005 - 02/07/2005)
Commission des finances, de l'économie générale et du Plan
Membre (05/10/1995 - 21/04/1997)
Membre (13/06/1997 - 07/06/2002)
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République