Adresse(s)
CASIER DE LA POSTE
PALAIS BOURBON
75355 PARIS 07 SP
|
|
|
|
- |
|
Informations
générales |
|
Groupe COMMUNISTE
Cher - 2ème circonscription
Né le Mardi 07 Août 1945 à GANNAT
Profession : CHIMISTE
A
l'Assemblée |
|
ELU le 01 Juin 1997
Debut de mandat le 12 Juin 1997
Elu aux élections générales
Commissions permanentes
- Vice-President de la commission de la défense
Groupes d'amitié
- Vice-President du groupe d'amitié FRANCE-GRANDE-BRETAGNE
Mandats locaux |
|
Les anciens mandats locaux des députés
ne peuvent être consultés qu'à compter de :
- 1983 pour les mandats municipaux
- 1982 pour les mandats départementaux
|
- CONSEILLER MUNICIPAL : BOURGES (Cher ) Nombre d'habitants : 75609
- CONSEILLER REGIONAL : (Centre)
Anciens mandats locaux
- CONSEILLER GENERAL : BOURGES 1 (Cher ) du 02 Octobre 1988 au 27 Mars 1994
- CONSEILLER GENERAL : BOURGES 1 (Cher ) du 27 Mars 1994 au 30 Mars 1998