ÉLU le 11/03/1973
Mandat du 02/04/1973 ( élections générales ) au 01/04/1978 ( Fin de législature )
RÉÉLU le 19/03/1978
Mandat du 03/04/1978 ( élections générales ) au 22/05/1981 ( Fin de législature )
RÉÉLU le 14/06/1981
Mandat du 02/07/1981 ( élections générales ) au 23/08/1985 ( Démission )
RÉÉLU le 12/06/1988
Mandat du 13/06/1988 ( élections générales ) au 01/04/1993 ( Fin de législature )
RÉÉLU le 01/06/1997
Mandat du 01/06/1997 ( élections générales ) au 18/06/2002 ( Fin de législature )
Bureau de l'Assemblée nationale
Vice-Président de l'Assemblée nationale du : 28/10/1998 au 01/10/1999
Vice-Président de l'Assemblée nationale du : 01/10/1999 au 29/03/2000
Président de l'Assemblée nationale du : 29/03/2000 au 18/06/2002
Bureau de l'Assemblée 9ème législature
Vice-Président de l'Assemblée nationale du : 02/04/1991 au 01/04/1993
Commission des affaires étrangères
Membre (04/04/1989 - 04/04/1989)
Membre (05/04/2000 - 18/06/2002)
Commission des finances, de l'économie générale et du Plan
Membre (05/04/1989 - 11/04/1989)
Membre (12/04/1989 - 26/06/1991)
Rapporteur spécial (12/04/1989 - 26/06/1991)
Membre (27/06/1991 - 01/04/1993)
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Membre (23/06/1988 - 03/04/1989)
Membre (13/06/1997 - 04/04/2000)
Commission ad hoc chargée d'examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire d'un membre de l'assemblée nationale (Nos 2538 2540)
Membre (14/01/1992 - 24/01/1992)
Vice-Président (14/01/1992 - 24/01/1992)
Commission d'enquête sur l'activité et le fonctionnement des tribunaux de commerce
Membre (24/03/1998 - 02/07/1998)
Commission d'enquête sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales sous la 5ème République
Membre (22/05/1991 - 14/11/1991)
Commission d'enquête sur le fonctionnement des forces de sécurité en Corse
Membre (26/05/1999 - 10/11/1999)
Président (01/06/1999 - 10/11/1999)
Commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles ont été effectuées les opérations de privatisation d'entreprises et de banques appartenant au secteur public depuis le 6 août 1986
Membre (04/05/1989 - 12/05/1989)
Membre (13/05/1989 - 28/10/1989)
Président (13/05/1989 - 28/10/1989)
Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi organique relative aux lois de finances
Membre (06/10/2000 - 18/06/2002)
Président (19/10/2000 - 18/06/2002)
Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
Membre titulaire (12/10/1988 - 28/10/1988)
Secrétaire (28/10/1988 - 20/10/1992)
Secrétaire (21/10/1992 - 01/04/1993)