ÉLUE le 01/06/1997
Mandat du 01/06/1997 ( élections générales ) au 18/06/2002 ( Fin de législature )
Bureau de l'Assemblée nationale
Vice-Présidente de l'Assemblée nationale du : 30/03/2000 au 02/10/2000
Vice-Présidente de l'Assemblée nationale du : 02/10/2000 au 18/06/2002
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Membre (13/06/1997 - 16/06/1997)
Membre (17/06/1997 - 18/06/2002)
Vice-Présidente (17/06/1997 - 05/04/2000)