ÉLU le 01/06/1997
Mandat du 05/07/1997 (remplacement d'un député nommé au Gouvernement : M. Daniel Vaillant) au 18/06/2002 ( Fin de législature )
Commission de la production et des échanges
Membre (12/07/1997 - 22/02/2000)
Membre (24/02/2000 - 04/04/2000)
Membre (06/04/2000 - 24/01/2002)
Membre (09/02/2002 - 12/02/2002)
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
Membre (23/02/2000 - 24/02/2000)
Commission des affaires étrangères
Membre (05/04/2000 - 05/04/2000)
Membre (25/01/2002 - 08/02/2002)
Membre (13/02/2002 - 18/06/2002)
Commission d'enquête sur les causes, les conséquences et la prévention des inondations
Membre (23/05/2001 - 18/06/2002)
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre l'exclusion
Membre (28/03/1998 - 09/07/1998)