ÉLUE le 28/03/1993
Mandat du 02/04/1993 ( élections générales ) au 21/04/1997 ( Fin de législature )
RÉÉLUE le 01/06/1997
Mandat du 01/06/1997 ( élections générales ) au 18/06/2002 ( Fin de législature )
Commission des affaires étrangères
Membre (08/04/1993 - 21/04/1997)
Membre (13/06/1997 - 01/02/1999)
Membre (10/03/1999 - 04/04/2000)
Membre (07/04/2000 - 22/11/2001)
Membre (28/11/2001 - 18/06/2002)
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Membre (02/02/1999 - 09/03/1999)
Membre (05/04/2000 - 06/04/2000)
Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
Membre (01/04/1998 - 06/04/1998)