ÉLU le 21/06/1981
Mandat du 02/07/1981 ( élections générales ) au 01/04/1986 ( Fin de législature )
RÉÉLU le 16/03/1986
Mandat du 02/04/1986 ( élections générales ) au 14/05/1988 ( Fin de législature )
RÉÉLU le 12/06/1988
Mandat du 13/06/1988 ( élections générales ) au 01/04/1993 ( Fin de législature )
RÉÉLU le 01/06/1997
Mandat du 01/06/1997 ( élections générales ) au 18/06/2002 ( Fin de législature )
Commission de la production et des échanges
Membre (04/04/1986 - 03/04/1987)
Commission des affaires étrangères
Membre (16/11/1989 - 16/11/1989)
Commission des finances, de l'économie générale et du Plan
Membre (03/04/1987 - 14/05/1988)
Membre (23/06/1988 - 27/06/1988)
Membre (28/06/1988 - 06/07/1988)
Vice-Président (28/06/1988 - 06/07/1988)
Membre (07/07/1988 - 19/09/1988)
Vice-Président (07/07/1988 - 19/09/1988)
Rapporteur spécial (07/07/1988 - 19/09/1988)
Membre (22/09/1988 - 03/10/1988)
Membre (04/10/1988 - 16/11/1989)
Rapporteur spécial (04/10/1988 - 16/11/1989)
Vice-Président (04/10/1988 - 16/11/1989)
Membre (17/11/1989 - 03/04/1990)
Membre (04/04/1990 - 11/04/1990)
Vice-Président (04/04/1990 - 11/04/1990)
Membre (12/04/1990 - 08/10/1992)
Rapporteur spécial (12/04/1990 - 08/10/1992)
Vice-Président (12/04/1990 - 08/10/1992)
Membre (13/10/1992 - 01/04/1993)
Vice-Président (13/10/1992 - 01/04/1993)
Membre (13/06/1997 - 16/06/1997)
Membre (17/06/1997 - 18/06/2002)
Vice-Président (17/06/1997 - 18/06/2002)
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Membre (09/10/1992 - 12/10/1992)
Commission d'enquête sur la pollution de l'eau et la politique nationale d'aménagement des ressources hydrauliques
Membre (01/06/1990 - 23/11/1990)
Commission d'enquête sur les conditions dans lesquelles ont été effectuées les opérations de privatisation d'entreprises et de banques appartenant au secteur public depuis le 6 août 1986
Membre (04/05/1989 - 12/05/1989)
Membre (13/05/1989 - 28/10/1989)
Vice-Président (13/05/1989 - 28/10/1989)