ÉLU le 26/06/1988
Mandat du 29/06/1988 ( élections générales ) au 01/04/1993 ( Fin de législature )
RÉÉLU le 17/05/1997
Mandat du 17/05/1997 ( élections générales ) au 18/06/2002 ( Fin de législature )
Commission de la défense nationale et des forces armées
Membre (01/07/1988 - 02/04/1991)
Membre (02/04/1992 - 01/04/1993)
Membre (01/10/1999 - 09/06/2000)
Membre (05/07/2000 - 18/06/2002)
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
Membre (13/06/1997 - 20/10/1998)
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Membre (03/04/1991 - 01/04/1992)
Membre (10/06/2000 - 04/07/2000)