Mme Roselyne Bachelot-Narquin
Mme Roselyne Bachelot-Narquin Née le 24 décembre 1946 à Nevers ( Nièvre )
Circonscription d'élection : Maine-et-Loire (1ère) Profession : Docteure en pharmacie
RÉÉLUE le 01/06/1997 Date de début de mandat : 01/06/1997 ( élections générales ) Fin du mandat au : 07/06/2002 ( Nomination comme membre du gouvernement )
ÉLUE le 12/06/1988 Mandat du 13/06/1988 ( élections générales ) au 01/04/1993 ( Fin de législature ) RÉÉLUE le 28/03/1993 Mandat du 02/04/1993 ( élections générales ) au 21/04/1997 ( Fin de législature ) RÉÉLUE le 01/06/1997 Mandat du 01/06/1997 ( élections générales ) au 07/06/2002 ( Nomination comme membre du gouvernement ) Commission de la production et des échanges Membre (24/04/2001 - 31/05/2001) Commission des affaires culturelles, familiales et sociales Membre (23/06/1988 - 31/05/1989) Membre (01/06/1989 - 07/06/1990) Rapporteur budgétaire pour avis (01/06/1989 - 07/06/1990) Membre (08/06/1990 - 01/04/1993) Membre (08/04/1993 - 21/04/1997) Membre (13/06/1997 - 23/04/2001) Membre (01/06/2001 - 07/06/2002) Commission d'enquête sur la situation financière, patrimoniale et fiscale des sectes, ainsi que sur leurs activités économiques et leurs relations avec les milieux économiques et financiers Membre (22/12/1998 - 10/06/1999) Commission d'enquête sur l'aménagement de la Loire, le maintien de son débit, la protection de son environnement Membre (09/07/1992 - 01/04/1993) Commission d'enquête sur les aides à l'emploi Membre (22/03/1996 - 21/04/1997) Commission d'enquête sur les causes, les conséquences et la prévention des inondations Membre (23/05/2001 - 07/06/2002) Commission d'enquête sur les délocalisations à l'étranger d'activités économiques Membre (23/06/1993 - 21/04/1997) Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre l'exclusion Membre (28/03/1998 - 09/07/1998) Commission spéciale : lois de financement de la sécurité sociale Membre (30/03/1996 - 11/04/1996) Commission spéciale chargée d'examiner deux projets de loi sur la bioéthique Membre (04/02/1994 - 21/04/1997) Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes Membre (15/10/1999 - 07/06/2002) Délégation parlementaire pour les problèmes démographiques Membre (14/04/1993 - 21/04/1997) Office parlementaire d'évaluation de la législation Membre de droit (représentante de la commission des affaires culturelles) (22/06/1996 - 21/04/1997) Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques Membre titulaire (14/04/1993 - 21/04/1997)
Ministre de l'écologie et du développement durable (Gouvernement RAFFARIN) Du 07/05/2002 au 31/03/2004 © Assemblée nationale |