M. Claude Bartolone
M. Claude Bartolone Né le 29 juillet 1951 à Tunis ( Tunisie )
Circonscription d'élection : Seine-Saint-Denis (6ème) Profession : Cadre dans l'industrie pharmaceutique
RÉÉLU le 01/06/1997 Date de début de mandat : 01/06/1997 ( élections générales ) Fin du mandat au : 30/04/1998 ( Nomination comme membre du gouvernement )
ÉLU le 21/06/1981 Mandat du 02/07/1981 ( élections générales ) au 01/04/1986 ( Fin de législature ) RÉÉLU le 16/03/1986 Mandat du 02/04/1986 ( élections générales ) au 14/05/1988 ( Fin de législature ) RÉÉLU le 12/06/1988 Mandat du 13/06/1988 ( élections générales ) au 01/04/1993 ( Fin de législature ) RÉÉLU le 28/03/1993 Mandat du 02/04/1993 ( élections générales ) au 21/04/1997 ( Fin de législature ) RÉÉLU le 01/06/1997 Mandat du 01/06/1997 ( élections générales ) au 30/04/1998 ( Nomination comme membre du gouvernement ) Bureau de l'Assemblée 9ème législature Vice-Président de l'Assemblée nationale du : 02/04/1992 au 01/04/1993 Commission des affaires culturelles, familiales et sociales Membre (15/04/1987 - 12/05/1987) Membre (23/06/1988 - 06/07/1988) Membre (07/07/1988 - 05/06/1991) Rapporteur budgétaire pour avis (07/07/1988 - 05/06/1991) Membre (06/06/1991 - 06/04/1992) Membre (09/04/1992 - 01/04/1993) Membre (08/04/1993 - 05/12/1994) Membre (08/12/1994 - 21/04/1997) Membre (13/06/1997 - 16/06/1997) Membre (17/06/1997 - 01/04/1998) Président (17/06/1997 - 01/04/1998) Commission des affaires étrangères Membre (07/04/1992 - 08/04/1992) Commission des finances, de l'économie générale et du Plan Membre (21/01/1988 - 11/03/1988) Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République Membre (04/04/1986 - 15/04/1987) Membre (12/05/1987 - 21/01/1988) Membre (11/03/1988 - 14/05/1988) Membre (06/12/1994 - 07/12/1994) Commission d'enquête sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales sous la 5ème République Membre (22/05/1991 - 28/05/1991) Membre (04/06/1991 - 14/11/1991) Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre l'exclusion Membre (28/03/1998 - 31/03/1998) Commission spéciale : lois de financement de la sécurité sociale Membre (30/03/1996 - 21/04/1997) Commission spéciale chargée d'examiner deux projets de loi sur la bioéthique Membre (04/02/1994 - 21/04/1997)
Ministre délégué auprès de la ministre de l'emploi et de la solidarité, délégué à la ville (Gvt : JOSPIN ) Du 30/03/1998 au 05/05/2002 © Assemblée nationale |