Gouvernements
et Parlements (Depuis 1789) |
|
Emmanuel-Joseph Sieyès (abbé) | |
ETAT CIVIL | |
MANDATS ET FONCTIONS (Chefs de l'Etat ou des gouvernements, Présidents des Assemblées parlementaires) |
|
MANDATS ET FONCTIONS | |
STATISTIQUES | |
ETAT CIVIL | |
M. Emmanuel-Joseph Sieyès | |
abbé | |
Né le 03/05/1748 à Fréjus (Var) | |
Décédé le 20/06/1836 | |
MANDATS
ET FONCTIONS (Chefs de l'Etat ou des gouvernements, Présidents des Assemblées parlementaires) |
|
Président du Conseil des Cinq-Cents ( 21/11/1797 - 20/12/1797 ) | |
Président de la Convention ( 20/04/1795 - 05/05/1795 ) | |
Pt de l'Assemblée Nationale Constituante ( 08/06/1790 - 21/06/1790 ) | |
MANDATS ET FONCTIONS | |
Consul ( 10/11/1799 - 13/12/1799 ) | |
Directeur ( 16/05/1799 - 10/11/1799 ) | |
Président du Conseil des Cinq-Cents ( 21/11/1797 - 20/12/1797 ) | |
Membre du Comité de Salut Public (diplomatie) ( 02/08/1795 - 27/10/1795 ) | |
Président de la Convention ( 20/04/1795 - 05/05/1795 ) | |
Membre du Comité de Salut Public (relations extérieures) ( 05/03/1795 - 03/07/1795 ) | |
Pt de l'Assemblée Nationale Constituante ( 08/06/1790 - 21/06/1790 ) | |
STATISTIQUES | |
Durée d'exercice de la fonction de Président des Assemblées : 1 mois et 30 jours |