- Mandat de député
- Élu le 12/06/1988 - Mandat du 13/06/1988 (élections générales) au 01/04/1993 (Fin de législature)
- Réélu le 21/03/1993 - Mandat du 02/04/1993 (élections générales) au 21/04/1997 (Fin de législature)
- Réélu le 01/06/1997 - Mandat du 01/06/1997 (élections générales) au 18/06/2002 (Fin de législature)
- Réélu le 16/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)
- Réélu le 10/06/2007 - Mandat du 20/06/2007 (élections générales) au 29/07/2011 (Nomination comme membre du Gouvernement)
- Commission permanente
- Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
- du 23/06/1988 au 01/04/1993 (Membre)
- Commission des affaires étrangères
- du 08/04/1993 au 21/04/1997 (Membre)
- Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- du 13/06/1997 au 18/06/2002 (Membre)
- du 26/06/2002 au 19/06/2007 (Membre)
- du 21/01/2003 au 29/03/2005 (Rapporteur spécial au nom de la commission des finances sur le budget de l'intérieur et des libertés locales (collectivités territoriales))
- du 11/05/2004 au 30/09/2004 (Vice-président)
- du 29/03/2005 au 19/06/2007 (Rapporteur spécial au nom de la commission des finances : Relations avec les collectivités territoriales; Avances aux collectivités territoriales)
- du 27/06/2007 au 31/05/2011 (Membre)
- du 06/02/2008 au 31/05/2011 (Rapporteur spécial au nom de la commission des finances : Relation avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales)
- du 02/06/2011 au 29/07/2011 (Membre)
- Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- du 01/06/2011 au 01/06/2011 (Membre)
- Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
- Commission spéciale et commission ad hoc
- Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à l'adoption
- du 14/10/1995 au 21/04/1997 (Membre)
- Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi tendant à élargir les pouvoirs d'information du parlement et à créer un office parlementaire d'évaluation des politiques publiques
- du 05/07/1995 au 21/04/1997 (Membre)
- Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi d'orientation pour le développement du territoire
- du 18/06/1994 au 21/04/1997 (Membre)
- Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi organique (n°1833) modifiant la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances
- du 15/10/2004 au 12/07/2005 (Membre)
- Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative à l'adoption
- Commission d'enquête
- Commission d'enquête relative au fonctionnement du marché de la viande ovine et bovine
- du 11/10/1990 au 05/04/1991 (Membre)
- Commission d'enquête sur l'aménagement de la Loire, le maintien de son débit, la protection de son environnement
- du 30/06/1992 au 01/04/1993 (Vice-Président)
- du 30/06/1992 au 01/04/1993 (Membre)
- Commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens
- du 16/10/2007 au 29/07/2011 (Membre)
- Commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux
- du 15/06/2011 au 16/06/2011 (Membre)
- Commission d'enquête relative au fonctionnement du marché de la viande ovine et bovine
- Commission permanente non législative
- Commission des affaires européennes
- du 17/09/2008 au 29/07/2011 (Membre)
- Commission des affaires européennes
- Délégation
- Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
- du 03/07/2002 au 19/06/2007 (Membre)
- du 03/07/2007 au 16/09/2008 (Membre)
- Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne
- Office parlementaire
- Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
- du 14/04/1993 au 30/01/1996 (Membre suppléant)
- du 31/01/1996 au 21/04/1997 (Membre suppléant)
- Office parlementaire d'évaluation des politiques publiques
- du 22/06/1996 au 21/04/1997 ((Représentant de la commission des affaires étrangères))
- Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques