Mandat clos au cours de la XIIIe législature (2007-2012)
Biographie
Né le 11 mars 1955 à Aurillac (Cantal)
Exploitant agricole
Circonscription d'élection
Cantal (2ème)
Date de fin de mandat
14/12/2010 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement)
Historique
Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Mandat de député
Élu le 10/06/2007 - Mandat du 20/07/2007 (remplacement d'un député nommé au Gouvernement) au 14/12/2010 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement)
Commission permanente
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
du 27/07/2007 au 30/06/2009 (Membre)
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
du 13/10/2010 au 13/10/2010 (Membre)
Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
Certaines fonctionnalités de ce site s'appuient sur des services proposés par des sites tiers.
Ces fonctionnalités déposent des cookies, permettant notamment à ces sites de tracer votre navigation.
Cette fenêtre vous permettra de contrôler ces cookies à l'aide de deux boutons "Autoriser" et "Refuser".