Mandat clos au cours de la XIIIe législature (2007-2012)
Biographie
Née le 14 juillet 1967 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Maître des requêtes au Conseil d'Etat
Circonscription d'élection
Yvelines (2ème)
Date de fin de mandat
19/07/2007 (Nomination comme membre du Gouvernement)
Historique
Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Mandat de député
Élue le 16/06/2002 - Mandat du 19/06/2002 (élections générales) au 19/06/2007 (Fin de législature)
Réélue le 10/06/2007 - Mandat du 20/06/2007 (élections générales) au 19/07/2007 (Nomination comme membre du Gouvernement)
Commission permanente
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
du 28/05/2003 au 12/06/2003 (Membre)
du 17/06/2005 au 19/06/2007 (Membre)
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
du 26/06/2002 au 28/05/2003 (Membre)
du 13/06/2003 au 16/06/2005 (Membre)
du 17/06/2003 au 31/12/2004 (Rapporteure pour avis au nom de la commission des lois sur le budget de la justice (services pénitentiaires et protection judiciaire de la jeunesse))
Délégation
Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
Certaines fonctionnalités de ce site s'appuient sur des services proposés par des sites tiers.
Ces fonctionnalités déposent des cookies, permettant notamment à ces sites de tracer votre navigation.
Cette fenêtre vous permettra de contrôler ces cookies à l'aide de deux boutons "Autoriser" et "Refuser".