M. François Bayrou
M. François Bayrou Né le 25 mai 1951 à Bordères ( Pyrénées-Atlantiques )
Circonscription d'élection : Pyrénées-Atlantiques (2ème) Profession : Professeur agrége de lettres
RÉÉLU le 01/06/1997 Date de début de mandat : 01/06/1997 ( élections générales ) Fin du mandat au : 21/12/1999 ( Démission )
ÉLU le 16/03/1986 Mandat du 02/04/1986 ( élections générales ) au 14/05/1988 ( Fin de législature ) RÉÉLU le 12/06/1988 Mandat du 13/06/1988 ( élections générales ) au 01/04/1993 ( Fin de législature ) RÉÉLU le 28/03/1993 Mandat du 02/04/1993 ( élections générales ) au 01/05/1993 ( Nomination comme membre du gouvernement ) RÉÉLU le 01/06/1997 Mandat du 01/06/1997 ( élections générales ) au 21/12/1999 ( Démission ) Commission de la défense nationale et des forces armées Membre (13/06/1997 - 27/03/1998) Membre (12/06/1998 - 30/09/1998) Commission des affaires culturelles, familiales et sociales Membre (04/04/1986 - 06/05/1987) Membre (03/10/1987 - 14/05/1988) Membre (23/06/1988 - 19/10/1990) Membre (08/04/1993 - 01/05/1993) Membre (28/03/1998 - 11/06/1998) Commission des affaires étrangères Membre (01/10/1998 - 21/12/1999) Commission des finances, de l'économie générale et du Plan Membre (20/10/1990 - 10/09/1992) Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République Membre (06/05/1987 - 03/10/1987) Membre (11/09/1992 - 01/04/1993)
Ministre de l'éducation nationale (Gvt : BALLADUR 1) Du 30/03/1993 au 11/05/1995 Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle (Gvt : JUPPE 1) Du 18/05/1995 au 07/11/1995 Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Gvt : JUPPE 2) Du 07/11/1995 au 02/06/1997 © Assemblée nationale |