M. Jacques Blanc
M. Jacques Blanc Né le 21 octobre 1939 à Rodez ( Aveyron )
Circonscription d'élection : Lozère (2ème) Profession : Neuropsychiatre
RÉÉLU le 25/05/1997 Date de début de mandat : 25/05/1997 ( élections générales ) Fin du mandat au : 30/09/2001 ( Élection au sénat )
ÉLU le 04/03/1973 Mandat du 02/04/1973 ( élections générales ) au 01/05/1977 ( Nomination comme membre du gouvernement ) RÉÉLU le 12/03/1978 Mandat du 03/04/1978 ( élections générales ) au 22/05/1981 ( Fin de législature ) RÉÉLU le 14/06/1981 Mandat du 02/07/1981 ( élections générales ) au 01/04/1986 ( Fin de législature ) RÉÉLU le 16/03/1986 Mandat du 02/04/1986 ( élections générales ) au 14/05/1988 ( Fin de législature ) RÉÉLU le 05/06/1988 Mandat du 06/06/1988 ( élections générales ) au 01/04/1993 ( Fin de législature ) RÉÉLU le 21/03/1993 Mandat du 02/04/1993 ( élections générales ) au 21/04/1997 ( Fin de législature ) RÉÉLU le 25/05/1997 Mandat du 25/05/1997 ( élections générales ) au 30/09/2001 ( Élection au sénat ) Bureau de l'Assemblée 8ème législature Secrétaire de l'Assemblée nationale du : 04/04/1986 au 01/04/1987 Commission de la défense nationale et des forces armées Membre (01/10/1998 - 30/09/2001) Commission des affaires étrangères Membre (04/04/1986 - 14/05/1988) Membre (23/06/1988 - 01/04/1993) Membre (08/04/1993 - 21/04/1997) Membre (13/06/1997 - 30/09/1998) Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne Membre (02/10/1998 - 30/09/2001)
ÉLU le 01/10/2001
Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'agriculture (Gvt : BARRE 2) Du 29/03/1977 au 31/03/1978 © Assemblée nationale |