-
Fonctions à l'Assemblée nationale
-
Mandat
- Président du groupe Union pour la démocratie française du 23 juin 1988 au 29 septembre 1989
- Président du groupe Union pour la démocratie française du 2 avril 1986 au 14 mai 1988
- 9e législature : Réélu le 12 juin 1988 - Mandat du 13 juin 1988 (élections générales) au 2 octobre 1989 (Élection au Sénat)
- 8e législature : Réélu le 2 avril 1986 - Mandat du 2 avril 1986 (élections générales) au 14 mai 1988 (Fin de législature)
- 7e législature : Réélu le 2 juillet 1981 - Mandat du 2 juillet 1981 (élections générales) au 1er avril 1986 (Fin de législature)
- 6e législature : Élu le 3 avril 1978 - Mandat du 3 avril 1978 (élections générales) au 22 mai 1981 (Fin de législature)
-
Commissions permanentes
-
Membre
-
Commission de la défense nationale et des forces armées
- Du 23 juin 1988 au 2 octobre 1989
- Du 4 avril 1986 au 14 mai 1988
-
Commission de la défense nationale et des forces armées
-
Membre
-
Mandat
-
Fonctions liées au mandat de député
-
Organismes extra parlementaires
-
Membre titulaire
-
Conseil d'administration de la société nationale de programme France 3
- Du 12 décembre 1986 au 14 mai 1988
-
Conseil d'administration de la société nationale de programme France 3
-
Membre titulaire
-
Organismes extra parlementaires
Bouches-du-Rhône (2e circonscription)
| Mandat clos le 2 octobre 1989 (9e législature)