-
Fonctions à l'Assemblée nationale
-
Mandat
- 12e législature : Réélu le 19 juin 2002 - Mandat du 19 juin 2002 (élections générales) au 19 juin 2007 (Fin de législature)
- 10e législature : Réélu le 2 avril 1993 - Mandat du 2 avril 1993 (élections générales) au 21 avril 1997 (Fin de législature)
- 8e législature : Élu le 2 avril 1986 - Mandat du 2 avril 1986 (élections générales) au 14 mai 1988 (Fin de législature)
-
Commissions permanentes
-
Secrétaire
-
Commission de la défense nationale et des forces armées
- Du 5 octobre 2004 au 19 juin 2007
- Du 27 juin 2002 au 30 septembre 2004
-
Commission de la défense nationale et des forces armées
-
Membre
-
Commission de la défense nationale et des forces armées
- Du 26 juin 2002 au 19 juin 2007
- Du 3 avril 1994 au 21 avril 1997
-
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
- Du 8 avril 1993 au 2 avril 1994
-
Commission de la production et des échanges
- Du 4 avril 1986 au 14 mai 1988
-
Commission de la défense nationale et des forces armées
-
Rapporteur au nom de la commission de la défense sur le budget de la défense (forces terrestres)
-
Commission de la défense nationale et des forces armées
- Du 30 avril 2003 au 7 juin 2005
-
Commission de la défense nationale et des forces armées
-
Rapporteur pour avis au nom de la commission de la défense : Défense : Préparation et emploi des forces : Forces terrestres
-
Commission de la défense nationale et des forces armées
- Du 7 juin 2005 au 19 juin 2007
-
Commission de la défense nationale et des forces armées
-
Secrétaire
-
Groupes d'études
-
Vice-Président
-
Groupe d'études sur les séismes et les risques naturels
- Du 18 décembre 2002 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur le littoral
- Du 14 décembre 2002 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur les pêcheries côtières, de la gestion des ressources halieutiques et les cultures marines
- Du 11 février 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur les voies d'eau et les voies navigables
- Du 29 avril 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur les séismes et les risques naturels
-
Secrétaire
-
Groupe d'études sur la chasse
- Du 18 décembre 2002 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur la chasse
-
Membre
-
Groupe d'études sur les parcs naturels régionaux
- Du 27 mars 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur l'internet, les technologies de l'information et de la communication et le commerce électronique
- Du 27 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur les pêcheries côtières, de la gestion des ressources halieutiques et les cultures marines
- Du 11 février 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur les énergies
- Du 21 janvier 2003 au 19 juin 2007
- Du 20 janvier 1994 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur le tourisme
- Du 27 novembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 30 novembre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur la pêche de loisir et la protection du milieu aquatique
- Du 18 décembre 2002 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur la sécurité et la défense civiles
- Du 14 décembre 2002 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur les villes et les banlieues
- Du 9 avril 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur la sécurité intérieure
- Du 4 février 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur les voies d'eau et les voies navigables
- Du 29 avril 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur la construction et le logement
- Du 14 octobre 2003 au 19 juin 2007
- Du 12 décembre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur l'industrie de la chaussure, du textile et de l'habillement
- Du 16 octobre 2002 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur les déchets industriels, agricoles et ménagers
- Du 1er mars 2003 au 19 juin 2007
- Du 18 juin 1994 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur l'amiante
- Du 14 mars 2005 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur les gens du voyage
- Du 29 janvier 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur la mer et la pêche maritime
- Du 17 décembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 9 septembre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur la chasse
- Du 18 décembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 10 juin 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur les biocarburants
- Du 20 janvier 2004 au 19 juin 2007
-
Groupe détudes sur la consommation
- Du 9 mai 2006 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur le Kosovo
- Du 14 janvier 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur la santé et l'environnement
- Du 14 mai 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur la route et la sécurité routière
- Du 1er janvier 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur la presse
- Du 12 mars 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur l'OMC et la régulation internationale
- Du 29 avril 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur les séismes et les risques naturels
- Du 18 décembre 2002 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur le littoral
- Du 14 décembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 18 janvier 1994 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur les veuves civiles
- Du 30 novembre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur le cheval
- Du 20 octobre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur l'élevage
- Du 30 mars 1994 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur la protection sociale dans les pays développés
- Du 17 janvier 1994 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur les personnes âgées
- Du 20 décembre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur la protection des animaux
- Du 14 décembre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur la cessation d'activités des agriculteurs
- Du 6 mai 1994 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur les problèmes de la musique et les enseignements artistiques
- Du 14 janvier 1994 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur le sida
- Du 17 novembre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur la lutte contre la toxicomanie
- Du 25 octobre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur les anciens combattants ressortissants des pays anciennement sous la souveraineté de la France
- Du 15 juin 1994 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur les petites villes et les villes moyennes
- Du 1er décembre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur la forêt le bois le meuble et l'ameublement
- Du 26 novembre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur les problèmes du Tibet
- Du 25 mars 1994 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur la communication
- Du 17 janvier 1994 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur les Biocarburants
- Du 13 octobre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur l'espace rural
- Du 12 décembre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur le commerce Indépendant et les petits commerces
- Du 24 février 1994 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur les rapatriés
- Du 13 avril 1994 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur les Amérindiens
- Du 28 décembre 1996 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur l'aménagement du territoire et la décentralisation
- Du 10 juin 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur l'industrie textile
- Du 2 novembre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur le développement agro-industriel et l'industrie agroalimentaire
- Du 1er décembre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur la situation du territoire de Hong Kong
- Du 20 juin 1995 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur la navigation fluviale et le nautisme
- Du 18 janvier 1994 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur l'horticulture, fruits et légumes
- Du 1er janvier 1994 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur la productivité des administrations et simplifications des procédures administratives
- Du 1er décembre 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études sur les parcs naturels régionaux
-
Vice-Président
-
Groupes d'amitié
-
Président
-
France République du Burundi
- Du 2 décembre 2002 au 19 juin 2007
-
France République coopérative de Guyana
- Du 25 mai 1993 au 21 avril 1997
-
France royaume de Thaïlande
- Du 9 juillet 1986 au 14 mai 1988
-
France Jamaïque
- Du 8 juillet 1986 au 14 mai 1988
-
France République du Burundi
-
Vice-Président
-
France Canada
- Du 31 janvier 2003 au 19 juin 2007
- Du 30 juin 1993 au 21 avril 1997
-
France République de Pologne
- Du 26 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France état des Émirats Arabes Unis
- Du 4 décembre 2002 au 19 juin 2007
-
France Australie
- Du 10 décembre 2002 au 19 juin 2007
-
France République de Panama
- Du 24 juin 1993 au 21 avril 1997
-
France République d'Islande
- Du 23 juin 1993 au 21 avril 1997
-
France royaume de Norvège
- Du 2 juillet 1986 au 14 mai 1988
-
France Canada
-
Secrétaire
-
France République de Madagascar
- Du 4 février 2003 au 19 juin 2007
-
France République de Corée
- Du 18 décembre 2002 au 19 juin 2007
-
France Nouvelle-Zélande
- Du 18 mars 2003 au 19 juin 2007
- Du 21 juillet 1993 au 21 avril 1997
-
France République du Niger
- Du 4 décembre 2002 au 19 juin 2007
-
France Irlande
- Du 28 novembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 16 juillet 1993 au 21 avril 1997
-
France République Dominicaine
- Du 21 janvier 2003 au 19 juin 2007
-
France République hellénique
- Du 3 décembre 2002 au 19 juin 2007
-
France États-Unis d'Amérique
- Du 13 juillet 1993 au 21 avril 1997
-
France République de Madagascar
-
Membre
-
France République de Moldavie
- Du 7 juin 2004 au 19 juin 2007
-
France Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France République hellénique
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France République de Hongrie
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France Irlande
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 16 juillet 1993 au 21 avril 1997
-
France royaume de Norvège
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 19 mai 1993 au 21 avril 1997
- Du 2 juillet 1986 au 14 mai 1988
-
France République de Pologne
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France fédération de Russie
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France République de Turquie
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France Afrique du sud
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France Burkina Faso
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France République du Burundi
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France République de Madagascar
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France royaume du Maroc
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France île Maurice
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 19 mai 1993 au 21 avril 1997
-
France République du Niger
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France République des Seychelles
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 19 mai 1993 au 21 avril 1997
- Du 3 juillet 1986 au 14 mai 1988
-
France République Argentine
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France Canada
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 30 juin 1993 au 21 avril 1997
- Du 26 juin 1986 au 14 mai 1988
-
France République de Cuba
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France République Dominicaine
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France États-Unis d'Amérique
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 13 juillet 1993 au 21 avril 1997
- Du 26 juin 1986 au 14 mai 1988
-
France République d'Haïti
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France Québec
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 19 mai 1993 au 21 avril 1997
-
France Australie
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 19 mai 1993 au 21 avril 1997
- Du 20 novembre 1986 au 14 mai 1988
-
France République de Corée
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France état des Émirats Arabes Unis
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France îles Maldives
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 22 juin 1993 au 21 avril 1997
- Du 11 juin 1986 au 14 mai 1988
-
France Nouvelle-Zélande
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 21 juillet 1993 au 21 avril 1997
- Du 19 juin 1986 au 14 mai 1988
-
France état de Qatar
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France royaume de Thaïlande
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 19 mai 1993 au 21 avril 1997
- Du 9 juillet 1986 au 14 mai 1988
-
France République démocratique socialiste de Sri Lanka
- Du 22 juin 1993 au 21 avril 1997
-
France Sierra Leone
- Du 22 juin 1993 au 21 avril 1997
- Du 5 juin 1986 au 14 mai 1988
-
France République de Panama
- Du 24 juin 1993 au 21 avril 1997
-
France Suède
- Du 19 mai 1993 au 21 avril 1997
-
France République d'Islande
- Du 23 juin 1993 au 21 avril 1997
-
France République démocratique de Madagascar
- Du 19 mai 1993 au 21 avril 1997
-
France Lettonie
- Du 22 juin 1993 au 21 avril 1997
-
France République coopérative de Guyana
- Du 25 mai 1993 au 21 avril 1997
-
France République algérienne démocratique et populaire
- Du 18 mai 1993 au 21 avril 1997
- Du 17 juin 1986 au 14 mai 1988
-
France Principauté d'Andorre
- Du 8 octobre 1993 au 21 avril 1997
-
France Jamaïque
- Du 8 juillet 1986 au 14 mai 1988
-
France République du Paraguay
- Du 7 juillet 1987 au 14 mai 1988
-
France République de l'Inde
- Du 25 juin 1986 au 14 mai 1988
-
France Union des Républiques Socialistes Soviétiques
- Du 25 juin 1986 au 14 mai 1988
-
France États-Unis mexicains
- Du 22 octobre 1986 au 14 mai 1988
-
France République Tunisienne
- Du 25 juin 1986 au 14 mai 1988
-
France royaume du Bhoutan
- Du 23 juillet 1986 au 14 mai 1988
-
France République arabe d'Égypte
- Du 18 juin 1986 au 14 mai 1988
-
France République de Moldavie
-
Président
-
Groupes d'études à vocation internationale
-
Membre
-
Groupe d'études à vocation internationale sur les problèmes de la République démocratique d'Afghanistan
- Du 22 juin 1993 au 21 avril 1997
-
Groupe d'études à vocation internationale sur la République de l'Ouganda
- Du 17 décembre 1987 au 14 mai 1988
-
Groupe d'études à vocation internationale sur la République démocratique de Corée (Corée du Nord)
- Du 25 novembre 1986 au 14 mai 1988
-
Groupe d'études à vocation internationale sur la République démocratique d'Afghanistan
- Du 14 octobre 1986 au 14 mai 1988
-
Groupe d'études à vocation internationale sur la République d'Haïti
- Du 20 décembre 1987 au 14 mai 1988
-
Groupe d'études à vocation internationale sur les problèmes de la République démocratique d'Afghanistan
-
Membre
-
Mandat
-
Fonctions liées au mandat de député
-
Fonctions dans les instances internationales ou judiciaires
-
Secrétaire
-
Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
- Du 18 janvier 2005 au 19 juin 2007
-
Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
-
Membre
-
Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
- Du 1er octobre 2002 au 19 juin 2007
-
Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
-
Secrétaire
-
Organismes extra parlementaires
-
Membre titulaire
-
Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
- Du 23 mai 1993 au 21 avril 1997
-
Conseil supérieur de la coopération
- Du 16 mai 1986 au 14 mai 1988
-
Commission supérieure des sites, perspectives et paysages
-
Membre titulaire
-
Fonctions dans les instances internationales ou judiciaires
Somme (4e circonscription)
| Mandat clos le 19 juin 2007 (12e législature)