-
Fonctions à l'Assemblée nationale
-
Mandat
- 9e législature : Réélu le 5 juin 1988 - Mandat du 6 juin 1988 (élections générales) au 28 juillet 1988 (Nomination comme membre du Gouvernement)
- 7e législature : Réélu le 2 juillet 1981 - Mandat du 2 juillet 1981 (élections générales) au 24 août 1984 (Nomination comme membre du Gouvernement)
- 6e législature : Élu le 3 avril 1978 - Mandat du 3 avril 1978 (élections générales) au 22 mai 1981 (Fin de législature)
-
Commissions permanentes
-
Membre
-
Commission des affaires étrangères
- Du 23 juin 1988 au 28 juin 1988
-
Commission des affaires étrangères
-
Membre
-
Mandat
Tarn-et-Garonne (2e circonscription)
| Mandat clos le 28 juillet 1988 (9e législature)