-
Fonctions à l'Assemblée nationale
-
Mandat
- 15e législature : Élu le 18 juin 2017 - Mandat du 21 juin 2022 (reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement) au 21 juin 2022 (Fin de législature)
- 15e législature : Élu le 18 juin 2017 - Mandat du 21 juin 2017 (élections générales) au 25 février 2019 (Nomination comme membre du Gouvernement)
-
Commissions permanentes
-
Membre
-
Commission des affaires sociales
- Du 29 juin 2017 au 25 février 2019
-
Commission des affaires sociales
-
Membre
-
Commissions spéciales et commissions ad hoc
-
Membre
-
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
- Du 27 juin 2018 au 25 février 2019
-
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi pour un État au service d'une société de confiance
- Du 6 décembre 2017 au 31 juillet 2018
-
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
-
Membre
-
Groupes d'études
-
Vice-Président
-
Autisme
- Du 27 mars 2018 au 25 février 2019
-
Prisons et conditions carcérales
- Du 7 mars 2018 au 25 février 2019
-
Autisme
-
Secrétaire
-
Handicap Inclusion
- Du 19 avril 2018 au 25 février 2019
-
Handicap Inclusion
-
Membre
-
Autisme
- Du 26 février 2018 au 25 février 2019
-
Droits de l'enfant et protection de la jeunesse
- Du 5 mars 2018 au 25 février 2019
-
Handicap Inclusion
- Du 14 mars 2018 au 25 février 2019
-
Prisons et conditions carcérales
- Du 14 février 2018 au 25 février 2019
-
Autisme
-
Vice-Président
-
Groupes d'amitié
-
Vice-Président
-
France-Roumanie
- Du 27 novembre 2017 au 25 février 2019
-
France-Roumanie
-
Membre
-
France-Argentine
- Du 13 octobre 2017 au 25 février 2019
-
France-Québec
- Du 13 octobre 2017 au 25 février 2019
-
France-Roumanie
- Du 13 octobre 2017 au 25 février 2019
-
France-Algérie
- Du 13 octobre 2017 au 25 février 2019
-
France-Argentine
-
Vice-Président
-
Mandat
-
Fonctions liées au mandat de député
-
Fonctions dans les instances internationales ou judiciaires
-
Membre suppléant
-
Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
- Du 2 août 2017 au 25 février 2019
-
Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
-
Membre suppléant
-
Organismes extra parlementaires
-
Membre titulaire
-
Conseil d'administration de l'établissement d'hospitalisation public de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées
- Du 9 octobre 2017 au 25 février 2019
-
Conseil national consultatif des personnes handicapées
- Du 19 octobre 2017 au 28 novembre 2017
-
Conseil d'administration de l'établissement d'hospitalisation public de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées
-
Membre titulaire
-
Fonctions dans les instances internationales ou judiciaires
Hauts-de-Seine (2e circonscription)
| Mandat clos le 21 juin 2022 (15e législature)