Mandat clos au cours de la XIIIe législature (2007-2012)
Biographie
Né le 25 janvier 1951 à Neuerburg (Allemagne)
Médecin
Circonscription d'élection
Haute-Saône (1ère)
Date de fin de mandat
05/08/2010 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement)
Historique
Anciens mandats et fonctions à l'Assemblée nationale
Mandat de député
Élu le 10/06/2007 - Mandat du 19/04/2008 (remplacement d'un député nommé au Gouvernement) au 05/08/2010 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement)
Commission permanente
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
du 01/07/2009 au 05/08/2010 (Membre)
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
du 29/04/2008 au 30/06/2009 (Membre)
Commission d'enquête
Commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1)
Certaines fonctionnalités de ce site s'appuient sur des services proposés par des sites tiers.
Ces fonctionnalités déposent des cookies, permettant notamment à ces sites de tracer votre navigation.
Cette fenêtre vous permettra de contrôler ces cookies à l'aide de deux boutons "Autoriser" et "Refuser".