-
Fonctions à l'Assemblée nationale
-
Mandat
- 14e législature : Réélu le 20 juin 2012 - Mandat du 20 juin 2012 (élections générales) au 23 avril 2014 (Démission)
- 8e législature : Élu le 2 avril 1986 - Mandat du 2 avril 1986 (élection partielle, remplacement d'un député démissionnaire d'office) au 14 mai 1988 (Fin de législature)
-
Commissions permanentes
-
Membre
-
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Du 29 novembre 2013 au 23 avril 2014
- Du 21 novembre 2013 au 27 novembre 2013
- Du 5 novembre 2013 au 18 novembre 2013
- Du 24 septembre 2013 au 29 octobre 2013
- Du 6 juin 2013 au 18 septembre 2013
- Du 26 avril 2013 au 3 juin 2013
- Du 21 mars 2013 au 15 avril 2013
- Du 7 février 2013 au 19 mars 2013
- Du 23 novembre 2012 au 5 février 2013
- Du 28 juin 2012 au 6 novembre 2012
- Du 14 avril 1988 au 14 mai 1988
- Du 2 février 1988 au 6 avril 1988
- Du 2 juillet 1987 au 11 novembre 1987
- Du 18 juillet 1986 au 19 mai 1987
- Du 4 avril 1986 au 16 juin 1986
-
Commission des affaires économiques
- Du 28 novembre 2013 au 29 novembre 2013
- Du 19 novembre 2013 au 20 novembre 2013
- Du 30 octobre 2013 au 4 novembre 2013
- Du 19 septembre 2013 au 23 septembre 2013
- Du 20 mars 2013 au 20 mars 2013
- Du 6 février 2013 au 6 février 2013
- Du 7 novembre 2012 au 22 novembre 2012
-
Commission des affaires sociales
- Du 4 juin 2013 au 5 juin 2013
-
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Du 16 avril 2013 au 25 avril 2013
-
Commission de la production et des échanges
- Du 6 avril 1988 au 14 avril 1988
-
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
- Du 19 mai 1987 au 2 juillet 1987
- Du 17 juin 1986 au 18 juillet 1986
-
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
-
Membre
-
Délégations et Office
-
Membre
-
Délégation aux outre-mer
- Du 25 juillet 2012 au 23 avril 2014
-
Délégation aux outre-mer
-
Membre de droit
-
Délégation aux outre-mer
- Du 25 juillet 2012 au 23 avril 2014
-
Délégation aux outre-mer
-
Membre
-
Groupes d'études
-
Secrétaire
-
Mer, pêche et souveraineté maritime
- Du 23 janvier 2013 au 23 avril 2014
-
Mer, pêche et souveraineté maritime
-
Membre
-
Langues régionales
- Du 14 janvier 2013 au 23 avril 2014
-
Mer, pêche et souveraineté maritime
- Du 23 janvier 2013 au 23 avril 2014
-
Langues régionales
-
Secrétaire
-
Groupes d'études à vocation internationale
-
Membre
-
Groupe d'études à vocation internationale sur la République démocratique d'Afghanistan
- Du 14 octobre 1986 au 14 mai 1988
-
Groupe d'études à vocation internationale sur la République démocratique d'Afghanistan
-
Membre
-
Mandat
-
Fonctions liées au mandat de député
-
Organismes extra parlementaires
-
Membre titulaire
-
Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer
- Du 11 octobre 2012 au 23 avril 2014
-
Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer
-
Membre suppléant
-
Comité directeur du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer (FIDESTOM)
- Du 26 juin 1986 au 14 mai 1988
-
Comité directeur du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer (FIDESTOM)
-
Membre titulaire
-
Organismes extra parlementaires
Polynésie Française (1re circonscription)
| Mandat clos le 23 avril 2014 (14e législature)