-
Fonctions à l'Assemblée nationale
-
Mandat
- 13e législature : Réélu le 20 juin 2007 - Mandat du 20 juin 2007 (élections générales) au 19 juin 2012 (Fin de législature)
- 12e législature : Réélu le 19 juin 2002 - Mandat du 19 juillet 2002 (remplacement d'un député nommé au Gouvernement) au 19 juin 2007 (Fin de législature)
- 11e législature : Élu le 12 juin 1997 - Mandat du 8 juin 2002 (remplacement d'un député nommé au Gouvernement) au 18 juin 2002 (Fin de législature)
-
Commissions permanentes
-
Vice-président
-
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
- Du 5 octobre 2010 au 19 juin 2012
- Du 1er juillet 2009 au 30 mars 2010
-
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
-
Membre
-
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
- Du 5 mai 2010 au 19 juin 2012
- Du 1er juillet 2009 au 30 mars 2010
-
Commission des affaires sociales
- Du 31 mars 2010 au 4 mai 2010
-
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
- Du 27 juin 2007 au 30 juin 2009
- Du 25 février 2006 au 19 juin 2007
- Du 11 janvier 2005 au 30 janvier 2006
- Du 25 juillet 2002 au 16 novembre 2004
-
Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
- Du 31 janvier 2006 au 24 février 2006
- Du 17 novembre 2004 au 10 janvier 2005
-
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
-
Rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles sur le budget de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (enseignement supérieur)
-
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
- Du 15 mai 2003 au 31 décembre 2003
-
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
-
Rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires culturelles : Sport, jeunesse et vie associative
-
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
- Du 15 juin 2005 au 30 janvier 2006
-
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
-
Vice-président
-
Commissions spéciales et commissions ad hoc
-
Vice-Président
-
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
- Du 17 novembre 2010 au 23 juin 2011
-
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
-
Secrétaire
-
Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative aux droits des malades et à la fin de vie
- Du 3 novembre 2004 au 22 avril 2005
-
Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative aux droits des malades et à la fin de vie
-
Membre
-
Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et l'adoption
- Du 12 octobre 2011 au 21 mai 2012
-
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique
- Du 10 novembre 2010 au 23 juin 2011
-
Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi relative aux droits des malades et à la fin de vie
- Du 29 octobre 2004 au 22 avril 2005
-
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à l' assurance maladie
- Du 16 juin 2004 au 30 juillet 2004
-
Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi sur l'enfance délaissée et l'adoption
-
Vice-Président
-
Missions d'information
-
Vice-Président
-
Mission d'information sur la révision des lois bioéthiques
- Du 22 juillet 2008 au 22 janvier 2010
-
Mission d'information sur l'accompagnement de la fin de vie
- Du 15 octobre 2003 au 30 juin 2004
-
Mission d'information sur la révision des lois bioéthiques
-
Secrétaire
-
Mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
- Du 10 décembre 2008 au 7 juillet 2009
-
Mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
-
Membre
-
Mission d'évaluation de la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie
- Du 8 avril 2008 au 19 juin 2012
-
Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale
- Du 11 juillet 2007 au 7 juillet 2009
- Du 17 janvier 2006 au 19 juin 2007
-
Mission d'information sur la révision des lois bioéthiques
- Du 9 juillet 2008 au 22 janvier 2010
-
Mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes
- Du 4 décembre 2008 au 7 juillet 2009
-
Mission d'information sur l'interdiction du tabac dans les lieux publics
- Du 9 mai 2006 au 4 octobre 2006
-
Mission d'information sur la famille et les droits des enfants
- Du 18 octobre 2005 au 25 janvier 2006
-
Mission d'information sur l'accompagnement de la fin de vie
- Du 7 octobre 2003 au 30 juin 2004
-
Mission d'évaluation de la loi n°2005-370 du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie
-
Vice-Président
-
Délégations et Office
-
Secrétaire
-
Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
- Du 11 juillet 2007 au 19 juin 2012
-
Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
-
Membre
-
Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
- Du 13 juillet 2007 au 19 juin 2012
-
Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes
-
Secrétaire
-
Groupes d'études
-
Président
-
Vaccination
- Du 17 janvier 2011 au 19 juin 2012
-
Vaccination
-
Vice-Président
-
Droits de l'enfant et de l'adolescent et protection de la jeunesse
- Du 1er septembre 2008 au 19 juin 2012
-
Autisme
- Du 12 juillet 2011 au 19 juin 2012
-
Groupe d'études sur les inondations
- Du 1er janvier 2004 au 19 juin 2007
-
groupe d'études sur les conditions carcérales et les prisons
- Du 4 mai 2005 au 19 juin 2007
-
Droits de l'enfant et de l'adolescent et protection de la jeunesse
-
Membre
-
Alimentation et santé
- Du 9 janvier 2008 au 19 juin 2012
-
Industries agro-alimentaires et filière agricole
- Du 11 janvier 2008 au 19 juin 2012
-
Vaccination
- Du 17 janvier 2011 au 19 juin 2012
-
Biomatériaux
- Du 16 janvier 2008 au 19 juin 2012
-
Autisme
- Du 17 mai 2011 au 19 juin 2012
-
Cancer et causes sanitaires nationales
- Du 30 janvier 2008 au 19 juin 2012
-
Conjoints survivants
- Du 1er décembre 2008 au 19 juin 2012
-
Droits de l'enfant et de l'adolescent et protection de la jeunesse
- Du 1er septembre 2008 au 19 juin 2012
-
Assurances
- Du 30 janvier 2008 au 19 juin 2012
-
Chasse et territoires
- Du 28 février 2008 au 19 juin 2012
-
Jardins, paysages et horticulture
- Du 14 janvier 2008 au 19 juin 2012
-
Question du Tibet
- Du 24 janvier 2008 au 19 juin 2012
-
Longévité
- Du 22 janvier 2008 au 19 juin 2012
-
Biocarburants
- Du 12 décembre 2007 au 19 juin 2012
-
Inondations, risques naturels et calamités agricoles
- Du 25 mars 2008 au 19 juin 2012
-
Prisons et conditions carcérales
- Du 5 février 2008 au 19 juin 2012
-
Professions de santé
- Du 10 avril 2008 au 19 juin 2012
-
Dépendance des personnes âgées, Alzheimer
- Du 8 janvier 2008 au 19 juin 2012
-
Pénibilité du travail et maladies professionnelles
- Du 20 juin 2008 au 19 juin 2012
-
Groupe d'études sur la pêche de loisir et la protection du milieu aquatique
- Du 18 décembre 2002 au 19 juin 2007
-
groupe d'études sur les conditions carcérales et les prisons
- Du 23 mars 2005 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur le problème du Tibet
- Du 17 mars 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur la chasse
- Du 7 janvier 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur les biocarburants
- Du 20 janvier 2004 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études sur les inondations
- Du 1er janvier 2004 au 19 juin 2007
-
Alimentation et santé
-
Président
-
Groupes d'amitié
-
Président
-
France-Royaume hachémite de Jordanie
- Du 11 septembre 2007 au 19 juin 2012
-
France royaume du Bhoutan
- Du 11 octobre 2002 au 19 juin 2007
-
France-Royaume hachémite de Jordanie
-
Vice-Président
-
France-République arabe d'Egypte
- Du 18 décembre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Royaume uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
- Du 29 janvier 2008 au 19 juin 2012
-
France République arabe d'Égypte
- Du 18 décembre 2002 au 19 juin 2007
-
France Nouvelle-Zélande
- Du 26 juillet 2004 au 19 juin 2007
-
France Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord
- Du 26 juillet 2004 au 19 juin 2007
-
France République de Finlande
- Du 26 juillet 2004 au 19 juin 2007
-
France République Dominicaine
- Du 23 janvier 2003 au 19 juin 2007
-
France-République arabe d'Egypte
-
Membre
-
France-République arabe d'Egypte
- Du 7 décembre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Royaume d'Espagne
- Du 7 décembre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Etats-Unis d'Amérique
- Du 7 décembre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Royaume uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
- Du 7 décembre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République italienne
- Du 7 décembre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République libanaise
- Du 7 décembre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Royaume hachémite de Jordanie
- Du 11 septembre 2007 au 19 juin 2012
-
France royaume du Bhoutan
- Du 11 octobre 2002 au 19 juin 2007
-
France Arménie
- Du 5 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France République arabe d'Égypte
- Du 5 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France République Dominicaine
- Du 5 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France Israël
- Du 5 décembre 2002 au 19 juin 2007
-
France Nouvelle-Zélande
- Du 26 juillet 2004 au 19 juin 2007
-
France Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord
- Du 26 juillet 2004 au 19 juin 2007
-
France République de Finlande
- Du 26 juillet 2004 au 19 juin 2007
-
France-République arabe d'Egypte
-
Président
-
Groupes d'études à vocation internationale
-
Membre
-
Groupe d'études à vocation internationale sur la Libye
- Du 9 septembre 2003 au 19 juin 2007
-
Groupe d'études à vocation internationale sur la Libye
-
Membre
-
Mandat
-
Fonctions liées au mandat de député
-
Fonctions dans les instances internationales ou judiciaires
-
Membre
-
Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
- Du 1er octobre 2002 au 19 juin 2007
-
Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
-
Membre
-
Fonctions dans les instances internationales ou judiciaires
Somme (2e circonscription)
| Mandat clos le 19 juin 2012 (13e législature)