-
Fonctions à l'Assemblée nationale
-
Mandat
- 13e législature : Réélue le 20 juin 2007 - Mandat du 20 juin 2007 (élections générales) au 16 juin 2012 (Nomination comme membre du Gouvernement)
- 12e législature : Réélue le 19 juin 2002 - Mandat du 19 juin 2002 (élections générales) au 19 juin 2007 (Fin de législature)
- 11e législature : Réélue le 12 juin 1997 - Mandat du 1er juin 1997 (élections générales) au 18 juin 2002 (Fin de législature)
- 10e législature : Élue le 2 avril 1993 - Mandat du 2 avril 1993 (élections générales) au 21 avril 1997 (Fin de législature)
-
Commissions permanentes
-
Membre
-
Commission des affaires étrangères
- Du 1er juillet 2009 au 17 juin 2012
- Du 28 novembre 2008 au 14 janvier 2009
- Du 27 juin 2007 au 17 novembre 2008
- Du 28 novembre 2001 au 18 juin 2002
- Du 7 avril 2000 au 22 novembre 2001
- Du 10 mars 1999 au 4 avril 2000
- Du 13 juin 1997 au 1er février 1999
- Du 8 avril 1993 au 21 avril 1997
-
Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
- Du 15 janvier 2009 au 30 juin 2009
-
Commission des affaires culturelles, familiales et sociales
- Du 18 novembre 2008 au 27 novembre 2008
-
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Du 26 juin 2002 au 19 juin 2007
- Du 5 avril 2000 au 6 avril 2000
- Du 2 février 1999 au 9 mars 1999
-
Commission des affaires étrangères
-
Membre
-
Commissions d'enquête
-
Membre
-
Commission d'enquête sur les causes économiques et financières de la disparition d'Air Lib
- Du 25 mars 2003 au 11 juin 2003
-
Commission d'enquête sur les causes économiques et financières de la disparition d'Air Lib
-
Membre
-
Missions d'information
-
Vice-présidente
-
Mission d'information commune sur les prix des carburants dans les départements d'Outre Mer
- Du 4 février 2009 au 12 janvier 2010
-
Mission d'information commune sur les prix des carburants dans les départements d'Outre Mer
-
Membre
-
Mission d'information sur les questions mémorielles
- Du 1er avril 2008 au 26 janvier 2010
-
Mission d'information commune sur les prix des carburants dans les départements d'Outre Mer
- Du 4 février 2009 au 12 janvier 2010
-
Mission d'information sur les questions mémorielles
-
Vice-présidente
-
Délégations et Office
-
Membre
-
Délégation de l'Assemblée nationale pour l'union européenne
- Du 1er avril 1998 au 6 avril 1998
-
Délégation de l'Assemblée nationale pour l'union européenne
-
Membre
-
Groupes d'études
-
Vice-Présidente
-
Sida
- Du 18 janvier 2008 au 17 juin 2012
-
Sida
-
Membre
-
Pauvreté, précarité et sans-abri
- Du 11 février 2008 au 17 juin 2012
-
Sida
- Du 20 décembre 2007 au 17 juin 2012
-
Groupe d'études sur les Amérindiens
- Du 28 décembre 1996 au 21 avril 1997
-
Pauvreté, précarité et sans-abri
-
Vice-Présidente
-
Groupes d'amitié
-
Présidente
-
France-Jamaïque
- Du 7 septembre 2007 au 17 juin 2012
-
France-Jamaïque
-
Vice-Présidente
-
France République fédérative du Brésil
- Du 12 novembre 1997 au 18 juin 2002
-
France République du Sénégal
- Du 13 juillet 1993 au 21 avril 1997
-
France Afrique du sud
- Du 12 juillet 1993 au 21 avril 1997
-
France République fédérative du Brésil
-
Membre
-
France-Burkina Faso
- Du 24 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-Canada
- Du 24 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-République de Cuba
- Du 24 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-République d'Haïti
- Du 24 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-République du Venezuela
- Du 24 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-Afrique du Sud
- Du 29 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-République algérienne démocratique et populaire
- Du 29 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-République du Bénin
- Du 29 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-République de Bolivie
- Du 29 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-République fédérative du Brésil
- Du 29 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-Etats-Unis d'Amérique
- Du 29 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-République coopérative de Guyana
- Du 29 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-République d'Inde
- Du 29 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-République libanaise
- Du 29 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-République rwandaise
- Du 29 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-République de Surinam
- Du 29 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-République de Turquie
- Du 29 octobre 2007 au 17 juin 2012
-
France-Jamaïque
- Du 7 septembre 2007 au 17 juin 2012
-
France Burkina Faso
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
-
France République fédérative du Brésil
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 12 novembre 1997 au 18 juin 2002
-
France Canada
- Du 6 novembre 2002 au 19 juin 2007
- Du 13 mai 1993 au 21 avril 1997
-
France Afrique du sud
- Du 8 octobre 1997 au 18 juin 2002
- Du 12 juillet 1993 au 21 avril 1997
-
France États-Unis d'Amérique
- Du 13 mai 1993 au 21 avril 1997
-
France République du Sénégal
- Du 13 juillet 1993 au 21 avril 1997
-
France-Burkina Faso
-
Présidente
-
Mandat
-
Fonctions liées au mandat de député
-
Organismes extra parlementaires
-
Membre titulaire
-
Comité directeur du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (FIDOM)
- Du 7 novembre 1997 au 18 juin 2002
-
Comité directeur du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (FEDOM)
- Du 22 octobre 1997 au 18 juin 2002
-
Comité directeur du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (FIDOM)
-
Membre titulaire
-
Organismes extra parlementaires
Guyane (1re circonscription)
| Mandat clos le 16 juin 2012 (13e législature)