-
Fonctions à l'Assemblée nationale
-
Mandat
- 15e législature : Élue le 18 juin 2017 - Mandat du 18 janvier 2020 (remplacement d'un député nommé au Gouvernement) au 20 juin 2022 (Reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement)
-
Commissions permanentes
-
Membre
-
Commission de la défense nationale et des forces armées
- Du 18 novembre 2021 au 20 juin 2022
- Du 11 novembre 2021 au 15 novembre 2021
- Du 21 janvier 2020 au 8 novembre 2021
-
Commission des affaires étrangères
- Du 16 novembre 2021 au 17 novembre 2021
-
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Du 9 novembre 2021 au 10 novembre 2021
-
Commission de la défense nationale et des forces armées
-
Membre
-
Commissions d'enquête
- Vice-Présidente
- Rapporteure
- Membre
-
Missions d'information
-
Membre
-
Mission sur les réserves
- Du 28 octobre 2020 au 19 mai 2021
-
Mission sur les réserves
-
Membre
-
Groupes d'amitié
-
Membre
-
France-Liban
- Du 26 février 2020 au 20 juin 2022
-
France-Liban
-
Membre
-
Mandat
Nord (11e circonscription)
| Mandat clos le 20 juin 2022 (15e législature)