-
Fonctions à l'Assemblée nationale
-
Mandat
- 15e législature : Réélue le 18 juin 2017 - Mandat du 21 juin 2022 (reprise de l'exercice du mandat d'un ancien membre du Gouvernement) au 21 juin 2022 (Fin de législature)
- 15e législature : Réélue le 18 juin 2017 - Mandat du 21 juin 2017 (élections générales) au 21 juillet 2017 (Nomination comme membre du Gouvernement)
- 14e législature : Réélue le 29 juin 2014 - Mandat du 30 juin 2014 (élection partielle, remplacement d'un député démissionnaire) au 29 juillet 2014 (Nomination comme membre du Gouvernement)
- 14e législature : Réélue le 20 juin 2012 - Mandat du 20 juin 2012 (élections générales) au 9 mai 2014 (Nomination comme membre du Gouvernement)
- 13e législature : Élue le 20 juin 2007 - Mandat du 20 juin 2007 (élections générales) au 19 juin 2012 (Fin de législature)
-
Commissions permanentes
-
Membre
-
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
- Du 29 juin 2017 au 21 juillet 2017
-
Commission de la défense nationale et des forces armées
- Du 19 avril 2014 au 9 mai 2014
-
Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Du 28 juin 2012 au 18 avril 2014
- Du 21 février 2012 au 19 juin 2012
- Du 1er juillet 2009 au 10 février 2012
-
Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Du 11 février 2012 au 20 février 2012
-
Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire
- Du 16 janvier 2009 au 30 juin 2009
- Du 27 juin 2007 au 4 janvier 2008
-
Commission des affaires étrangères
- Du 5 janvier 2008 au 16 janvier 2009
-
Commission des affaires culturelles et de l'éducation
-
Membre
-
Commissions spéciales et commissions ad hoc
- Membre
-
Commissions permanentes non législatives
-
Vice-Présidente
-
Commission des affaires européennes
- Du 4 juillet 2012 au 9 mai 2014
-
Commission des affaires européennes
-
Membre
-
Commission des affaires européennes
- Du 4 juillet 2012 au 9 mai 2014
- Du 17 septembre 2008 au 19 juin 2012
-
Commission des affaires européennes
-
Vice-Présidente
-
Missions d'information
-
Membre
-
Mission d'évaluation et de contrôle
- Du 5 décembre 2012 au 9 mai 2014
-
Mission d'évaluation et de contrôle
-
Membre
-
Délégations et Office
-
Secrétaire
-
Délégation aux outre-mer
- Du 25 juillet 2012 au 9 mai 2014
-
Délégation aux outre-mer
-
Membre
-
Délégation aux outre-mer
- Du 12 juillet 2017 au 21 juillet 2017
- Du 25 juillet 2012 au 9 mai 2014
-
Délégation de l'Assemblée nationale pour l'union européenne
- Du 3 juillet 2007 au 16 septembre 2008
-
Délégation aux outre-mer
-
Membre de droit
-
Délégation aux outre-mer
- Du 25 juillet 2012 au 9 mai 2014
-
Délégation aux outre-mer
-
Secrétaire
-
Groupes d'études
-
Vice-Présidente
-
Mer, pêche et souveraineté maritime
- Du 23 janvier 2013 au 9 mai 2014
-
Îles d'Amérique du Nord et Clipperton
- Du 23 janvier 2013 au 9 mai 2014
-
Déchets ménagers
- Du 10 décembre 2013 au 9 mai 2014
-
Arctique, Antarctique et Terres australes et antarctiques françaises
- Du 27 février 2013 au 9 mai 2014
-
Tourisme
- Du 5 février 2013 au 9 mai 2014
-
Industrie aéronautique
- Du 26 février 2013 au 9 mai 2014
-
Mer, pêche et souveraineté maritime
-
Membre
-
Mer, pêche et souveraineté maritime
- Du 23 janvier 2013 au 9 mai 2014
- Du 9 janvier 2008 au 19 juin 2012
-
Îles d'Amérique du Nord et Clipperton
- Du 23 janvier 2013 au 9 mai 2014
-
Tourisme
- Du 25 janvier 2013 au 9 mai 2014
-
Santé et numérique
- Du 24 avril 2013 au 9 mai 2014
-
Enjeux du vieillissement
- Du 14 janvier 2013 au 9 mai 2014
-
Déchets ménagers
- Du 12 novembre 2013 au 9 mai 2014
-
Industrie aéronautique
- Du 26 février 2013 au 9 mai 2014
-
Action humanitaire
- Du 25 février 2014 au 9 mai 2014
-
Arctique, Antarctique et Terres australes et antarctiques françaises
- Du 31 janvier 2013 au 9 mai 2014
-
Construction et logement
- Du 16 janvier 2008 au 19 juin 2012
-
Fonction publique
- Du 11 janvier 2008 au 19 juin 2012
-
Iles d'Amérique du Nord
- Du 15 avril 2008 au 19 juin 2012
-
Question du Tibet
- Du 28 avril 2008 au 19 juin 2012
-
Télémédecine
- Du 18 octobre 2011 au 19 juin 2012
-
Arctique
- Du 30 mars 2009 au 19 juin 2012
-
Mer, pêche et souveraineté maritime
-
Vice-Présidente
-
Groupes d'amitié
-
Vice-Présidente
-
France-Canada
- Du 14 novembre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Cambodge
- Du 20 novembre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Egypte
- Du 14 novembre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Québec
- Du 11 décembre 2012 au 9 mai 2014
- Du 28 novembre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Cap-Vert
- Du 11 décembre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Costa Rica
- Du 5 décembre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Grèce
- Du 21 novembre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Indonésie
- Du 13 février 2013 au 9 mai 2014
-
France-Burkina Faso
- Du 27 novembre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Union des Comores
- Du 21 novembre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République d'Islande
- Du 31 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République des îles du Cap-Vert
- Du 30 janvier 2008 au 19 juin 2012
-
France-Canada
-
Secrétaire
-
France-Canada
- Du 8 novembre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Malaisie
- Du 8 novembre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Canada
-
Membre
-
France-Cambodge
- Du 20 novembre 2012 au 9 mai 2014
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Costa Rica
- Du 28 novembre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Québec
- Du 11 décembre 2012 au 9 mai 2014
- Du 26 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Cap-Vert
- Du 11 décembre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Burkina Faso
- Du 12 octobre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Canada
- Du 12 octobre 2012 au 9 mai 2014
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Egypte
- Du 12 octobre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Grèce
- Du 12 octobre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Inde
- Du 12 octobre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Indonésie
- Du 12 octobre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Madagascar
- Du 12 octobre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Norvège
- Du 12 octobre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Pakistan
- Du 12 octobre 2012 au 9 mai 2014
-
France-Vanuatu
- Du 12 octobre 2012 au 9 mai 2014
-
France-République des îles du Cap-Vert
- Du 7 novembre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République rwandaise
- Du 7 novembre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République centrafricaine
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République de Costa Rica
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République de Cuba
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République arabe d'Egypte
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Etats-Unis d'Amérique
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République d'Inde
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République d'Indonésie
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République d'Islande
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Kenya
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République de Madagascar
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Malaisie
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République de Malte
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Royaume du Maroc
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-île Maurice
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Suède
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Royaume de Thaïlande
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République du Venezuela
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République socialiste du Vietnam
- Du 22 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-îles Maldives
- Du 26 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-République de Vanuatu
- Du 26 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Union des Comores
- Du 26 octobre 2007 au 19 juin 2012
-
France-Cambodge
-
Vice-Présidente
-
Groupes d'études à vocation internationale
-
Secrétaire
-
Groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de l'économie taïwanaise
- Du 27 novembre 2007 au 19 juin 2012
-
Groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de l'économie taïwanaise
-
Membre
-
Groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de l'économie taïwanaise
- Du 27 novembre 2007 au 19 juin 2012
-
Groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de l'économie taïwanaise
-
Secrétaire
-
Mandat
-
Fonctions liées au mandat de député
-
Fonctions dans les instances internationales ou judiciaires
-
Vice-Présidente
-
Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
- Du 14 novembre 2012 au 9 mai 2014
-
Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
-
Représentante suppléante
-
Délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O.
- Du 21 juin 2010 au 19 juin 2012
-
Délégation française à l' Assemblée de l'U.E.O.
-
Membre
-
Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
- Du 16 octobre 2012 au 9 mai 2014
-
Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.)
-
Membre suppléante
-
Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
- Du 21 juin 2010 au 19 juin 2012
-
Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
-
Vice-Présidente
-
Organismes extra parlementaires
-
Membre titulaire
-
Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire
- Du 28 septembre 2012 au 9 mai 2014
-
Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire
-
Membre suppléante
-
Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer
- Du 23 novembre 2010 au 19 juin 2012
-
Commission nationale d'évaluation des politiques de l'État outre-mer
-
Membre titulaire
-
Fonctions dans les instances internationales ou judiciaires
Saint-Pierre-et-Miquelon (1re circonscription)
| Mandat clos le 21 juin 2022 (15e législature)