Accueil > Archives de la XIe législature > Les députés > Député membres d'organisme extraparlementaires : classement par organisme
ARCHIVES DE LA XIe LÉGISLATURE - (COMPOSITION À LA DATE DU 18/06/2002)
DÉPUTÉS MEMBRES D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES : CLASSEMENT PAR ORGANISME
CLASSEMENT
PAR DÉPUTÉ
Organisme extraparlementaire | Député | Qualité | Date début |
Comité consultatif du Fonds national des abattoirs | - M. Kofi Yamgnane - M. André Godin |
- Titulaire - Suppléant |
- 16/07/1997 - 16/07/1997 |
Comité consultatif national d'Éthique pour les sciences de la vie et de la santé | - M. Alain Claeys |
- Titulaire |
- 11/10/2001 |
Comité consultatif pour la gestion du Fonds national pour le développement des adductions d'eau dans les communes rurales | - M. Pierre Micaux - M. Jean-Louis Dumont |
- Titulaire - Titulaire |
- 10/07/1997 - 14/06/2000 |
Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics | - M. Gilles Carrez - M. Jacques Heuclin - M. Patrick Malavieille - M. Michel Suchod |
- Titulaire - Titulaire - Suppléant - Suppléant |
- 02/08/1997 - 02/08/1997 - 02/08/1997 - 02/08/1997 |
Comité d'orientation des programmes de la société nationale de programme La Cinquième | - M. Marcel Rogemont - M. Rudy Salles |
- Titulaire - Titulaire |
- 28/11/2000 - 28/11/2000 |
Comité de contrôle du Fonds forestier national | - M. François Sauvadet - M. Pierre Ducout |
- Titulaire - Titulaire |
- 10/07/1997 - 10/07/1997 |
Comité de gestion (dessertes aériennes) du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien | - M. Yves Tavernier - M. Yves Coussain |
- Titulaire - Titulaire |
- 23/07/1997 - 23/07/1997 |
Comité de gestion (plates-formes aéroportuaires) du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien | - M. Yves Tavernier - M. Yves Coussain |
- Titulaire - Titulaire |
- 13/10/1999 - 13/10/1999 |
Comité de gestion du Fonds d'investissement des transports terrestres et des voies navigables | - M. Jean-Louis Idiart |
- Titulaire |
- 23/07/1997 |
Comité de gestion du Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimiles d'origine nationale | - M. Jacques Pélissard - M. Maurice Adevah-Poeuf |
- Titulaire - Titulaire |
- 02/09/1997 - 02/09/1997 |
Comité de l'éthique du loto sportif | - M. Bernard Roman - M. Jean-Claude Beauchaud |
- Titulaire - Suppléant |
- 26/07/1997 - 26/07/1997 |
Comité de liaison pour l'accessibilité des transports et du cadre bâti | - M. Bernard Perrut |
- Titulaire |
- 22/03/2000 |
Comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale | - Mme Muguette Jacquaint - M. Marc Laffineur |
- Titulaire - Titulaire |
- 11/10/2000 - 11/10/2000 |
Comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse | - M. Gaëtan Gorce - M. Jacques Barrot |
- Titulaire - Titulaire |
- 11/10/2000 - 11/10/2000 |
Comité des finances locales | - M. Bernard Derosier - M. Jean-Louis Idiart - M. Pierre Forgues - M. René Dosière |
- Titulaire - Titulaire - Suppléant - Suppléant |
- 14/06/2000 - 19/06/2001 - 21/06/2000 - 14/06/2000 |
Comité des prix de revient des fabrications d'armement | - M. Michel Voisin - M. Jean-Michel Boucheron |
- Titulaire - Titulaire |
- 10/09/1997 - 10/09/1997 |
Comité directeur du Fonds d'investissement des départements d'outre-mer (FIDOM) | - Mme Christiane Taubira - M. Henry Jean-Baptiste - M. Camille Darsières - M. Laurent Cathala - M. Léo Andy - M. Claude Hoarau |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 07/11/1997 - 07/11/1997 - 07/11/1997 - 07/11/1997 - 07/11/1997 - 03/10/2001 |
Comité directeur du Fonds d'investissement pour le développement économique et social des territoires d'outre-mer (FIDESTOM) | - M. Bernard Grasset - M. Pierre Frogier - M. Jacky Darne - M. Gilbert Le Bris - M. Dominique Baert |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Suppléant - Suppléant |
- 07/11/1997 - 07/11/1997 - 07/11/1997 - 07/11/1997 - 07/11/1997 |
Comité directeur du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (FEDOM) | - M. Ernest Moutoussamy - M. Gérard Grignon - M. Claude Hoarau - Mme Christiane Taubira - M. Camille Darsières |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 22/10/1997 - 22/10/1997 - 22/10/1997 - 22/10/1997 - 22/10/1997 |
Comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure | - M. François Dosé - M. Jean-Louis Dumont |
- Titulaire - Titulaire |
- 12/10/1999 - 12/10/1999 |
Comité national d'évaluation des dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées | - M. Pascal Terrasse - M. René Dutin |
- Titulaire - Suppléant |
- 07/11/1997 - 07/11/1997 |
Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens | - M. Christian Bataille - M. Philippe Chaulet - M. Jean-Yves Caullet - Mme Huguette Bello |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 26/10/2000 - 26/10/2000 - 26/10/2000 - 03/10/2001 |
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale | - M. Renaud Muselier - Mme Yvette Benayoun-Nakache |
- Titulaire - Suppléant |
- 19/09/1997 - 19/09/1997 |
Comité national des retraités et des personnes âgées | - M. Pascal Terrasse - M. Bernard Madrelle |
- Titulaire - Suppléant |
- 30/05/2001 - 30/05/2001 |
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) | - M. Gérard Gouzes - M. Alain Vidalies |
- Titulaire - Titulaire |
- 10/07/1997 - 10/05/2000 |
Commission centrale de classement des débits de tabac | - M. Pierre Hériaud - M. Aloyse Warhouver |
- Titulaire - Titulaire |
- 19/11/2001 - 19/11/2001 |
Commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation des jeux | - M. Jacky Darne |
- Titulaire |
- 02/11/2001 |
Commission consultative appelée à émettre un avis sur la modification de la valeur du point de pension | - M. Jean-Marie Demange - M. Bernard Davoine - M. Gérard Bapt - M. Jean-Claude Bateux - M. Bernard Schreiner - M. François Rochebloine - M. André Gerin - M. Georges Colombier - M. Michel Vergnier - M. Pierre Petit - M. Michel Meylan - M. Roger Franzoni - Mme Odette Casanova - M. Pierre Carassus |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Suppléant - Suppléant - Suppléant - Suppléant - Suppléant - Suppléant - Suppléant |
- 01/10/1997 - 01/10/1997 - 01/10/1997 - 01/10/1997 - 01/10/1997 - 01/10/1997 - 01/10/1997 - 01/10/1997 - 01/10/1997 - 01/10/1997 - 01/10/1997 - 01/10/1997 - 21/01/2000 - 16/11/2000 |
Commission consultative des archives audiovisuelles de la justice | - M. Arnaud Montebourg |
- Titulaire |
- 10/10/2000 |
Commission consultative du secret de la défense nationale | - M. Jean-Michel Boucheron |
- Titulaire |
- 16/07/1998 |
Commission consultative pour la production de carburants de substitution | - M. Roger Lestas - M. Jean-Michel Marchand |
- Titulaire - Titulaire |
- 17/05/2001 - 17/05/2001 |
Commission d'accès aux documents administratifs | - Mme Nicole Feidt - M. Christian Franqueville |
- Titulaire - Suppléant |
- 21/07/2000 - 21/07/2000 |
Commission d'examen des pratiques commerciales | - M. Joseph Parrenin |
- Titulaire |
- 07/02/2002 |
Commission d'étude de la revalorisation des rentes, des retraites et des pensions des anciens combattants de l'outre-mer | - M. Alain Néri - M. Georges Colombier |
- Titulaire - Titulaire |
- 12/09/2001 - 12/09/2001 |
Commission d'étude sur la retraite anticipée pour les anciens combattants en Afrique du nord | - M. Alain Néri - M. Christian Bourquin - M. Jacques Desallangre - M. Bernard Schreiner |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 14/03/1998 - 14/03/1998 - 14/03/1998 - 14/03/1998 |
Commission d'évaluation prévue par la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle | - M. Jean Ueberschlag - M. Maxime Gremetz - M. Gérard Lindeperg |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 19/09/1997 - 19/09/1997 - 19/09/1997 |
Commission de suivi de la détention provisoire | - M. Jean-Yves Caullet |
- Titulaire |
- 09/10/2001 |
Commission de suivi du mémorandum d'accord signe le 26 novembre 1996 entre la France et la fédération de Russie | - M. Yves Tavernier - M. Michel Hunault |
- Titulaire - Suppléant |
- 06/11/1997 - 06/11/1997 |
Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations | - M. Jean-Pierre Balligand - M. Jean-Pierre Brard - M. Jean-Jacques Jégou |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 21/06/2000 - 21/06/2000 - 21/06/2000 |
Commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence | - Mme Bernadette Isaac-Sibille - M. Patrice Carvalho - Mme Marie-Françoise Clergeau - M. Christophe Caresche |
- Titulaire - Titulaire - Suppléant - Suppléant |
- 10/01/2001 - 10/01/2001 - 26/04/2000 - 10/01/2001 |
Commission des comptes de la sécurité sociale | - M. Bernard Accoyer - M. Jean-Paul Bacquet - Mme Marisol Touraine - Mme Muguette Jacquaint |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 02/10/1997 - 02/10/1997 - 02/10/1997 - 02/10/1997 |
Commission des comptes économiques et sociaux des départements d'outre-mer et de suivi de la loi d'orientation pour l'outre-mer | - M. Camille Darsières - M. Léon Bertrand - M. Ernest Moutoussamy |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 25/04/2002 - 25/04/2002 - 25/04/2002 |
Commission nationale consultative des droits de l'homme | - Mme Cécile Helle |
- Titulaire |
- 05/02/2001 |
Commission nationale consultative des gens du voyage | - M. Daniel Vachez - M. Yves Bur |
- Titulaire - Titulaire |
- 23/09/1999 - 30/06/2000 |
Commission nationale d'information sur les farines animales | - M. Joseph Parrenin |
- Titulaire |
- 28/03/2001 |
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité | - M. Jean-Michel Boucheron |
- Titulaire |
- 04/07/1997 |
Commission nationale de déontologie de la sécurité | - M. Bruno Le Roux - M. Bruno Le Roux |
- Titulaire - Titulaire |
- 30/06/2000 - 01/07/2000 |
Commission nationale des aides publiques aux entreprises | - M. Gérard Bapt - M. Daniel Paul - M. Alain Cousin - M. Jean-Claude Daniel - M. Jacques Desallangre |
- Titulaire - Titulaire - Suppléant - Suppléant - Suppléant |
- 17/10/2001 - 17/10/2001 - 17/10/2001 - 17/10/2001 - 17/10/2001 |
Commission nationale des comptes de la formation professionnelle | - M. Jacques Bascou - M. Jean Ueberschlag |
- Titulaire - Titulaire |
- 07/11/1997 - 07/11/1997 |
Commission nationale du débat public | - M. Serge Blisko |
- Titulaire |
- 10/07/1997 |
Commission nationale pour l'autonomie des jeunes | - M. Pierre-Christophe Baguet - Mme Chantal Robin-Rodrigo - M. Patrick Malavieille |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 31/10/2001 - 31/10/2001 - 19/11/2001 |
Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture ( UNESCO ) | - Mme Bernadette Isaac-Sibille - M. Marcel Rogemont |
- Titulaire - Titulaire |
- 19/09/1997 - 19/09/1997 |
Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel | - M. Robert Gaïa - M. François Rochebloine |
- Titulaire - Titulaire |
- 19/05/1999 - 19/05/1999 |
Commission supérieure de la codification | - M. Alain Vidalies - M. Gérard Gouzes |
- Titulaire - Suppléant |
- 20/11/1998 - 19/09/1997 |
Commission supérieure des sites, perspectives et paysages | - M. Jean Rouger - M. Bruno Bourg-Broc - M. Jean Launay - M. Gilbert Biessy |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 06/03/1999 - 06/03/1999 - 05/12/2001 - 05/12/2001 |
Commission supérieure du crédit maritime mutuel | - M. Aimé Kergueris - M. Guy Lengagne - M. René Leroux - M. Daniel Paul - M. Jean-Pierre Defontaine - M. Didier Quentin |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 23/07/1997 - 23/07/1997 - 23/07/1997 - 23/07/1997 - 23/07/1997 - 05/12/2001 |
Commission supérieure du service public des postes et télécommunications | - M. François Brottes - M. Gérard Terrier - M. Jean Besson - M. Jacques Desallangre - M. Alain Gouriou - M. Jacques Guyard - M. Gabriel Montcharmont |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 19/09/1997 - 19/09/1997 - 19/09/1997 - 19/09/1997 - 19/09/1997 - 19/09/1997 - 19/09/1997 |
Conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale | - M. Robert Gaïa |
- Titulaire |
- 16/10/2001 |
Conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) | - Mme Odette Grzegrzulka |
- Titulaire |
- 12/10/2000 |
Conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre | - M. Jean-Paul Durieux |
- Titulaire |
- 20/02/2002 |
Conseil d'administration de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie | - Mme Claudine Ledoux |
- Titulaire |
- 10/07/1997 |
Conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail | - M. Christian Estrosi |
- Titulaire |
- 19/09/1997 |
Conseil d'administration de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger | - Mme Odette Trupin |
- Titulaire |
- 21/06/2000 |
Conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice | - M. Michel Giraud |
- Titulaire |
- 23/01/1998 |
Conseil d'administration de l'établissement d'hospitalisation public de Fresnes spécifiquement destine à l'accueil des personnes incarcérées | - Mme Christine Boutin - M. Patrick Sève |
- Titulaire - Suppléant |
- 19/09/1997 - 19/09/1997 |
Conseil d'administration de l'établissement public "autoroutes de France" | - M. Roger Meï |
- Titulaire |
- 21/06/2000 |
Conseil d'administration de l'établissement public de financement et de restructuration | - M. Jérôme Cahuzac |
- Titulaire |
- 03/05/2000 |
Conseil d'administration de l'établissement public de la Cité des sciences et de l'industrie | - M. Daniel Marcovitch |
- Titulaire |
- 10/07/1997 |
Conseil d'administration de l'établissement public de réalisation de défaisance | - M. Jacques Guyard |
- Titulaire |
- 02/07/1997 |
Conseil d'administration de l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux | - M. Laurent Cathala |
- Titulaire |
- 10/07/1998 |
Conseil d'administration de la fondation du patrimoine | - M. Marcel Rogemont |
- Titulaire |
- 02/12/1998 |
Conseil d'administration de la société France Télévision | - M. Didier Mathus |
- Titulaire |
- 11/10/2000 |
Conseil d'administration de la société nationale de programme "France 2" | - M. Michel Françaix |
- Titulaire |
- 11/10/2000 |
Conseil d'administration de la société nationale de programme "La Cinquième" | - M. Bruno Bourg-Broc |
- Titulaire |
- 11/10/2000 |
Conseil d'administration de la société nationale de programme France 3 | - M. Christian Cuvilliez |
- Titulaire |
- 11/10/2000 |
Conseil d'administration de la société nationale de programme Radio-France | - M. Christian Kert |
- Titulaire |
- 11/10/2000 |
Conseil d'administration de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer (RFO) | - M. Michel Tamaya |
- Titulaire |
- 11/10/2000 |
Conseil d'administration de la société nationale de programme radio France internationale (RFI) | - M. Bernard Charles |
- Titulaire |
- 11/10/2000 |
Conseil d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des quinze-vingts | - M. Patrick Bloche |
- Titulaire |
- 19/09/1997 |
Conseil d'administration du centre national d'art et de culture Georges Pompidou | - M. Michel Herbillon |
- Titulaire |
- 26/10/2000 |
Conseil d'administration du conservatoire de l'espace Littoral et des rivages lacustres | - M. Michel Vaxès - Mme Christine Lazerges - M. François Cuillandre - M. Vincent Peillon - M. François Deluga - M. Alain Vidalies |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Suppléant - Suppléant - Suppléant |
- 10/07/1997 - 10/07/1997 - 10/07/1997 - 10/07/1997 - 10/07/1997 - 10/09/1997 |
Conseil d'orientation de l'Observatoire de l'emploi public | - M. Bernard Derosier |
- Titulaire |
- 06/12/2000 |
Conseil d'orientation des retraites | - M. Maxime Gremetz - M. Denis Jacquat - M. Alfred Recours |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 25/05/2000 - 25/05/2000 - 25/05/2000 |
Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs | - M. Jean-Claude Bois - M. Philippe Duron - M. Jacques Pélissard |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 04/04/2001 - 04/04/2001 - 18/10/2001 |
Conseil d'orientation stratégique du Fonds de solidarité prioritaire | - M. Maurice Adevah-Poeuf - M. Michel Fromet |
- Titulaire - Titulaire |
- 10/01/2001 - 24/10/2001 |
Conseil de surveillance de l'Agence française de développement | - M. Maurice Adevah-Poeuf - M. Jean-Yves Gateaud - M. Philippe Auberger - M. Jean-Claude Lefort |
- Titulaire - Titulaire - Suppléant - Suppléant |
- 23/07/1997 - 24/10/2001 - 23/07/1997 - 23/07/1997 |
Conseil de surveillance de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale | - M. Alfred Recours - M. Alfred Recours - M. Pascal Terrasse |
- Vice-Président - Titulaire - Titulaire |
- 12/12/2001 - 12/12/2001 - 12/12/2001 |
Conseil de surveillance de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) | - M. Claude Evin - M. Claude Evin - M. Pierre Carassus - M. Jean-Luc Préel |
- Président - Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 19/12/2001 - 12/12/2001 - 12/12/2001 - 12/12/2001 |
Conseil de surveillance de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) | - M. Jean-Marie Le Guen - M. Jean-Marie Le Guen - M. Maxime Gremetz - M. Bernard Accoyer |
- Président - Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 19/12/2001 - 12/12/2001 - 12/12/2001 - 12/12/2001 |
Conseil de surveillance de la Caisse nationale des allocations familiales | - Mme Marie-Françoise Clergeau - Mme Sylvie Andrieux - Mme Marie-Françoise Clergeau |
- Vice-Président - Titulaire - Titulaire |
- 19/12/2001 - 12/12/2001 - 12/12/2001 |
Conseil de surveillance du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie | - M. Pascal Terrasse - M. Yves Bur |
- Titulaire - Titulaire |
- 25/04/2002 - 25/04/2002 |
Conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie | - Mme Odette Grzegrzulka - M. Bernard Accoyer - M. Jean Rouger |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 09/02/2000 - 09/02/2000 - 09/02/2000 |
Conseil de surveillance du Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale (FOREC) | - M. Jérôme Cahuzac - M. Alfred Recours |
- Titulaire - Titulaire |
- 12/12/2001 - 12/12/2001 |
Conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites | - M. Alfred Recours - M. Maxime Gremetz - M. Denis Jacquat - M. Jérôme Cahuzac |
- Titulaire - Titulaire - Suppléant - Suppléant |
- 20/02/2002 - 20/02/2002 - 20/02/2002 - 20/02/2002 |
Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire | - Mme Béatrice Marre - M. Yves Deniaud - Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont - M. Philippe Duron - M. Jean-Pierre Dufau |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 26/10/2000 - 26/10/2000 - 26/10/2000 - 26/10/2000 - 26/10/2000 |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche | - M. Jean-Paul Bret - M. Jean-Pierre Foucher |
- Titulaire - Suppléant |
- 03/10/2001 - 03/10/2001 |
Conseil national de l'enseignement supérieur privé | - M. Patrick Delnatte - Mme Marie-Jo Zimmermann |
- Titulaire - Suppléant |
- 13/06/2001 - 13/06/2001 |
Conseil national de l'euro | - M. Gérard Fuchs - M. Alain Barrau |
- Titulaire - Titulaire |
- 15/05/1998 - 11/05/1999 |
Conseil national de l'habitat | - M. Daniel Boisserie - M. Philippe Decaudin |
- Titulaire - Suppléant |
- 21/06/2000 - 21/06/2000 |
Conseil national de l'information statistique | - M. Henry Chabert - M. Christian Cuvilliez |
- Titulaire - Suppléant |
- 30/01/1998 - 18/05/1999 |
Conseil national de la sécurité routière | - M. Gilbert Biessy - M. René Dosière |
- Titulaire - Titulaire |
- 10/10/2001 - 10/10/2001 |
Conseil national des assurances | - M. Dominique Baert |
- Titulaire |
- 21/06/2000 |
Conseil national des fondations | - M. Jean Le Garrec |
- Titulaire |
- 11/10/2000 |
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale | - Mme Hélène Mignon - Mme Françoise Imbert |
- Titulaire - Suppléant |
- 11/06/1999 - 11/06/1999 |
Conseil national des services publics départementaux et communaux | - M. Patrick Braouezec - M. Henri Plagnol - M. Jacky Darne - M. Robert Honde |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 10/09/1997 - 10/09/1997 - 10/09/1997 - 02/05/2000 |
Conseil national des transports | - M. Félix Leyzour - Mme Odile Saugues - M. Marc-Philippe Daubresse - M. Daniel Vachez |
- Titulaire - Titulaire - Suppléant - Suppléant |
- 21/06/2000 - 21/06/2000 - 21/06/2000 - 21/06/2000 |
Conseil national du bruit | - M. Jean-Pierre Blazy - M. Jacques Masdeu-Arus |
- Titulaire - Suppléant |
- 21/06/2000 - 28/11/2000 |
Conseil national du crédit et du titre | - M. Jean Rigal - M. Christian Cabal |
- Titulaire - Titulaire |
- 23/07/1997 - 23/07/1997 |
Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis | - Mme Catherine Génisson |
- Titulaire |
- 30/06/2000 |
Conseil national du tourisme | - M. Denis Jacquat - M. Alain Néri - M. Yvon Montané - M. Léonce Deprez - M. Jean Launay - M. Pierre Carassus - M. Christian Cuvilliez - M. Jean-Paul Chanteguet - M. Jean-Michel Couve - M. Jean Proriol |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Suppléant - Suppléant - Suppléant - Suppléant - Suppléant |
- 12/10/2000 - 12/10/2000 - 12/10/2000 - 12/10/2000 - 24/01/2001 - 12/10/2000 - 12/10/2000 - 12/10/2000 - 12/10/2000 - 12/10/2000 |
Conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne | - M. Henri Nayrou - M. Michel Bouvard - M. Stéphane Alaize - M. Patrick Ollier |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 11/10/2000 - 11/10/2000 - 11/10/2000 - 11/10/2000 |
Conseil supérieur de l' administration pénitentiaire | - M. Michel Hunault - M. Jean-Louis Dumont - M. Jean-Pierre Michel |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 19/09/1997 - 19/09/1997 - 19/09/1997 |
Conseil supérieur de l'adoption | - M. Bernard Derosier |
- Titulaire |
- 01/03/2000 |
Conseil supérieur de l'aviation marchande | - M. Alain Marleix - M. Jean-Claude Lemoine |
- Titulaire - Suppléant |
- 26/04/2001 - 26/04/2001 |
Conseil supérieur de l'énergie | - M. Jean-Pierre Kucheida - M. Philippe Duron - M. Gérard Revol |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 01/10/1997 - 10/07/1998 - 03/11/1999 |
Conseil supérieur de l'établissement national des invalides de la marine | - Mme Marie-Françoise Clergeau - M. Didier Quentin |
- Titulaire - Titulaire |
- 19/09/1997 - 19/09/1997 |
Conseil supérieur de la coopération | - M. Christian Jacob - M. Gérard Bapt |
- Titulaire - Titulaire |
- 23/07/1997 - 23/07/1997 |
Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois | - M. Claude Hoarau - M. Jean Charroppin |
- Titulaire - Suppléant |
- 21/06/2000 - 21/06/2000 |
Conseil supérieur de la mutualité | - M. Jean-Louis Fousseret |
- Titulaire |
- 22/05/2001 |
Conseil supérieur de la participation | - M. Jacques Godfrain - M. Franck Marlin |
- Titulaire - Titulaire |
- 07/11/1997 - 07/11/1997 |
Conseil supérieur de la réserve militaire | - M. Michel Dasseux - M. Guy Teissier - M. Aloyse Warhouver - M. François Cornut-Gentille |
- Titulaire - Titulaire - Suppléant - Suppléant |
- 16/11/2000 - 16/11/2000 - 16/11/2000 - 16/11/2000 |
Conseil supérieur de la sûreté et de l'information nucléaires | - M. Gérard Revol |
- Titulaire |
- 03/04/1998 |
Conseil supérieur des prestations sociales agricoles | - M. Didier Chouat - M. Arnaud Lepercq - M. René Dutin - M. Charles de Courson - M. Jean-Marie Morisset - M. Francis Hammel |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Suppléant - Suppléant - Suppléant |
- 22/05/2001 - 22/05/2001 - 22/05/2001 - 22/05/2001 - 22/05/2001 - 22/05/2001 |
Conseil supérieur du service public ferroviaire | - M. Gilbert Biessy - M. Michel Bouvard - M. Jean-Jacques Filleul |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 09/04/1999 - 09/04/1999 - 09/04/1999 |
Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés | - M. Pierre Carassus |
- Titulaire |
- 19/09/1997 |
Haut conseil du secteur public | - M. François d'Aubert - M. Dominique Baert - M. Daniel Feurtet - M. Jean Michel - M. Claude Billard - M. François Dosé |
- Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire - Titulaire |
- 12/10/2000 - 12/10/2000 - 12/10/2000 - 12/10/2000 - 12/10/2000 - 12/10/2000 |
Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieur | - M. Marcel Dehoux - M. André Schneider - M. Pierre-Christophe Baguet |
- Titulaire - Suppléant - Suppléant |
- 12/12/2000 - 11/10/2000 - 11/10/2000 |