Accueil > Archives de la XIIIe législature > Les députés > Député membres d'organisme extraparlementaires : classement par député
ARCHIVES DE LA XIIIe LÉGISLATURE - (COMPOSITION À LA DATE DU 19/06/2012)
DÉPUTÉS MEMBRES D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES : CLASSEMENT PAR DÉPUTÉ
Député | Organisme extraparlementaire | Qualité | Date début |
---|---|---|---|
M. Jean-Pierre Abelin |
Conseil national de l'habitat |
Titulaire |
14/01/2011 |
Mme Patricia Adam |
Conseil supérieur de la réserve militaire |
Titulaire |
10/08/2007 |
M. Alfred Almont |
Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Suppléant |
23/11/2010 |
Mme Martine Aurillac |
Conseil supérieur de la coopération Conseil d'administration de l'Etablissement public du musée du quai Branly |
Titulaire Titulaire |
01/08/2007 10/09/2010 |
M. Jean-Paul Bacquet |
Conseil d'administration de France expertise internationale |
Titulaire |
13/07/2011 |
M. Dominique Baert |
Comité de surveillance des investissements d'avenir |
Titulaire |
29/04/2010 |
M. Jean-Pierre Balligand |
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations |
Suppléant Titulaire |
01/08/2007 28/06/2010 |
M. Gérard Bapt |
Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics Commission des comptes de la sécurité sociale Comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale |
Suppléant Titulaire Titulaire |
31/07/2007 28/01/2009 14/01/2011 |
M. Jean Bardet |
Conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine |
Titulaire |
10/09/2010 |
Mme Sylvia Bassot |
Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire |
Titulaire |
01/08/2007 |
M. Marc Bernier |
Commission du Fonds national pour l'archéologie préventive |
Titulaire |
10/09/2010 |
Mme Chantal Berthelot |
Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer Conseil national de la mer et des littoraux |
Titulaire Titulaire |
23/11/2010 13/07/2011 |
M. Jérôme Bignon |
Conseil d'administration de l'Agence des aires marines protégées Conseil d'administration du Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages lacustres Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens Comité national "Trames verte et bleue" Conseil de surveillance de l'Agence française de développement |
Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire |
01/08/2007 01/08/2007 06/11/2007 04/10/2011 13/12/2011 |
Mme Martine Billard |
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale |
Suppléant |
30/11/2010 |
M. Claude Birraux |
Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire |
Titulaire |
25/10/2007 |
M. Étienne Blanc |
Commission supérieure de la codification |
Suppléant |
25/07/2007 |
M. Émile Blessig |
Commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire |
Titulaire Titulaire |
01/08/2007 01/08/2007 |
M. Serge Blisko |
Comité de suivi de l'Agence française de l'adoption Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique |
Titulaire Suppléant Suppléant |
01/08/2007 12/09/2011 22/10/2010 |
M. Patrick Bloche |
Conseil d'administration du centre hospitalier national d'ophtalmologie des quinze-vingts Haut conseil des musées de France |
Titulaire Titulaire |
24/02/2011 12/09/2011 |
M. Philippe Boënnec |
Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens |
Titulaire |
13/12/2011 |
M. Maxime Bono |
Commission supérieure des sites, perspectives et paysages |
Titulaire |
14/01/2011 |
M. Jean-Michel Boucheron |
Commission consultative du secret de la défense nationale |
Titulaire |
10/07/2007 |
Mme Chantal Bourragué |
Conseil d'administration de Campus France |
Titulaire |
20/03/2012 |
Mme Danielle Bousquet |
Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) |
Titulaire |
20/07/2011 |
M. Michel Bouvard |
Conseil d'orientation des finances publiques Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations Conseil d'administration du Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports Conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne |
Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire |
01/08/2007 28/06/2010 10/09/2010 14/01/2011 |
Mme Valérie Boyer |
Conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites |
Suppléant |
01/08/2007 |
M. Patrick Braouezec |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche |
Suppléant |
01/02/2012 |
M. Jean-Pierre Brard |
Observatoire de la sécurité des cartes de paiement |
Titulaire |
11/06/2009 |
M. Bernard Brochand |
Conseil d'administration de la société nationale de programme Radio-France |
Titulaire |
01/08/2007 |
M. Michel Buillard |
Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Titulaire |
23/11/2010 |
M. Yves Bur |
Commission des comptes de la sécurité sociale Conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites Conseil d'administration de l'Office franco-allemand pour la jeunesse Conseil d'administration de l'Office franco-allemand pour la jeunesse Haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance maladie |
Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire |
01/08/2007 01/08/2007 01/08/2007 23/10/2009 14/01/2011 |
M. Alain Cacheux |
Comité de gestion du Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés d'origine nationale |
Titulaire |
31/07/2007 |
M. Dominique Caillaud |
Conseil national de la mer et des littoraux |
Titulaire |
15/02/2012 |
M. Patrice Calméjane |
Commission consulatative de suivi des conséquences des essais nucléaires Conseil supérieur du travail social |
Titulaire Titulaire |
26/01/2011 12/09/2011 |
M. Jean-Jacques Candelier |
Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel |
Titulaire |
11/10/2007 |
M. Bernard Carayon |
Conférence nationale de l'industrie |
Titulaire |
24/06/2010 |
M. Thierry Carcenac |
Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques |
Titulaire |
10/08/2007 |
M. Olivier Carré |
Comité de surveillance des investissements d'avenir |
Titulaire |
29/04/2010 |
Mme Martine Carrillon-Couvreur |
Conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie |
Titulaire |
10/08/2007 |
M. Yves Censi |
Conseil supérieur des prestations sociales agricoles Conseil d'orientation du service des achats de l'Etat |
Titulaire Titulaire |
10/05/2010 29/06/2010 |
M. Gérard Cherpion |
Conseil d'orientation pour l'emploi Conseil national du bruit Conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne Conseil du service militaire adapté |
Titulaire Suppléant Titulaire Titulaire |
12/09/2011 14/01/2011 25/11/2011 05/12/2011 |
M. Jean-Louis Christ |
Conseil d'orientation de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer |
Titulaire |
14/01/2011 |
M. Alain Claeys |
Haut conseil des biotechnologies |
Suppléant |
13/01/2009 |
Mme Marie-Françoise Clergeau |
Haut conseil de la famille |
Titulaire |
06/02/2009 |
M. Georges Colombier |
Conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre |
Titulaire |
12/09/2011 |
Mme Geneviève Colot |
Conseil national de la sécurité routière Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement |
Titulaire Titulaire |
10/09/2010 28/06/2011 |
M. François Cornut-Gentille |
Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié Conseil supérieur de la réserve militaire |
Titulaire Titulaire |
01/08/2007 10/08/2007 |
M. René Couanau |
Commission supérieure des sites, perspectives et paysages |
Titulaire |
14/01/2011 |
M. Charles de Courson |
Conseil d'administration de l'établissement public de financement et de restructuration |
Titulaire |
10/09/2010 |
M. Alain Cousin |
Conseil d'administration de l'Agence française pour le développement international des entreprises (UBIFRANCE) Conseil d'orientation de France expertise internationale |
Titulaire Titulaire |
01/08/2007 17/06/2011 |
M. Jean-Michel Couve |
Conseil national du tourisme |
Titulaire |
31/01/2012 |
Mme Marie-Christine Dalloz |
Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois |
Titulaire |
01/08/2007 |
Mme Claude Darciaux |
Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs Commission nationale de concertation sur les risques miniers |
Titulaire Titulaire |
01/08/2007 10/08/2007 |
M. Bernard Debré |
Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé |
Titulaire |
12/09/2011 |
M. Rémi Delatte |
Comité des usagers du réseau routier national |
Titulaire |
25/01/2010 |
M. Richard Dell'Agnola |
Conseil national de la sécurité routière |
Titulaire |
10/09/2010 |
M. Stéphane Demilly |
Conseil national du bruit |
Titulaire |
14/01/2011 |
M. Yves Deniaud |
Conseil supérieur de l'énergie |
Titulaire |
10/08/2007 |
M. Bernard Depierre |
Conférence nationale du sport |
Titulaire |
23/03/2012 |
M. Bernard Derosier |
Conférence nationale des services d'incendie et de secours |
Suppléant |
28/06/2011 |
M. Michel Diefenbacher |
Conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration Conseil d'administration de l'établissement public de réalisation de défaisance Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Titulaire Titulaire Suppléant |
12/09/2011 10/09/2010 23/11/2010 |
M. Jean Dionis du Séjour |
Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques |
Titulaire |
10/08/2007 |
M. Jacques Domergue |
Conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie |
Titulaire |
10/08/2007 |
M. Jean-Pierre Door |
Haut conseil des musées de France Comité d'évaluation de la mise en oeuvre des dispostions relatives à la modernisation des établissements de santé de la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires Commission du Fonds national pour l'archéologie préventive Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis |
Suppléant Titulaire Titulaire Titulaire |
12/09/2011 05/02/2010 10/09/2010 30/11/2010 |
M. Dominique Dord |
Comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse |
Titulaire |
14/01/2011 |
M. René Dosière |
Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Suppléant |
23/11/2010 |
M. Jean-Louis Dumont |
Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz Comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure Conseil de surveillance de l'Agence française de développement Conseil de l'immobilier de l'Etat |
Suppléant Titulaire Suppléant Titulaire |
01/08/2007 10/08/2007 09/09/2010 21/11/2011 |
M. Christian Estrosi |
Commission nationale de la vidéosurveillance |
Titulaire |
28/10/2011 |
M. Gilles d'Ettore |
Commission supérieure du crédit maritime mutuel |
Titulaire |
01/08/2007 |
M. Daniel Fasquelle |
Comité consultatif des jeux Comité de préfiguration de la création d'un registre national des crédits aux particuliers Conseil national de la mer et des littoraux Comité de suivi du niveau et de l'évolution des taux d'intérêt des prêts aux particuliers Conseil national du tourisme |
Suppléant Titulaire Suppléant Titulaire Titulaire |
10/03/2011 13/12/2011 13/12/2011 13/12/2011 31/01/2012 |
M. André Flajolet |
Comité national de l'eau Comité consultatif de gouvernance mentionné à l'article L.213-4-1 du code de l'environnement |
Titulaire Titulaire |
24/09/2008 03/05/2010 |
M. Philippe Folliot |
Conseil supérieur de la réserve militaire Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire |
Suppléant Titulaire Titulaire |
10/08/2007 23/11/2010 22/12/2010 |
M. Pierre Forgues |
Comité de liaison pour l'accessibilité des transports et du cadre bâti |
Titulaire |
01/08/2007 |
M. Nicolas Forissier |
Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié Conférence de la ruralité |
Titulaire Titulaire |
01/08/2007 14/01/2011 |
Mme Marie-Louise Fort |
Conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales |
Titulaire |
10/02/2010 |
M. Jean-Michel Fourgous |
Comité des prix de revient des fabrications d'armement |
Titulaire |
01/08/2007 |
Mme Jacqueline Fraysse |
Conseil d'administration de l'établissement d'hospitalisation public de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées |
Suppléant |
31/07/2007 |
M. Yves Fromion |
Comité des prix de revient des fabrications d'armement Commission de vérification des fonds spéciaux (art 154 de la loi de finances pour 2002) |
Titulaire Titulaire |
01/08/2007 01/08/2007 |
M. Jean-Claude Fruteau |
Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Suppléant |
23/11/2010 |
Mme Geneviève Gaillard |
Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens |
Titulaire |
10/08/2007 |
M. Claude Gatignol |
Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz Haut conseil des biotechnologies |
Titulaire Titulaire Titulaire |
01/08/2007 01/08/2007 13/01/2009 |
M. Jean Gaubert |
Commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz |
Titulaire Suppléant |
01/08/2007 01/08/2007 |
M. Jean-Jacques Gaultier |
Conseil d'administration de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie |
Titulaire |
10/03/2011 |
M. Hervé Gaymard |
Conseil supérieur des archives Conseil d'administration de l'Institut français |
Titulaire Titulaire |
02/02/2009 16/03/2011 |
M. Guy Geoffroy |
Conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie Conseil d'administration de l'Institut national des hautes études de sécurité et de justice Comité des finances locales |
Titulaire Titulaire Suppléant |
09/03/2009 25/01/2010 12/01/2012 |
M. Bernard Gérard |
Conseil d'administration de l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux |
Titulaire |
17/06/2008 |
M. Alain Gest |
Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs |
Titulaire |
01/08/2007 |
M. Jean-Patrick Gille |
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie |
Titulaire |
01/01/2012 |
M. Georges Ginesta |
Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics Conférence nationale des services d'incendie et de secours |
Titulaire Titulaire |
31/07/2007 09/06/2011 |
M. Jean-Pierre Giran |
Conseil d'administration du Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages lacustres Conseil d'administration des Parcs nationaux de France |
Titulaire Titulaire |
01/08/2007 17/04/2008 |
Mme Annick Girardin |
Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Suppléant |
23/11/2010 |
M. Louis Giscard d'Estaing |
Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire Comité de surveillance des investissements d'avenir Comité des finances locales |
Titulaire Titulaire Titulaire Suppléant |
01/08/2007 01/08/2007 29/04/2010 25/11/2011 |
M. Claude Goasguen |
Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour |
Titulaire |
12/09/2011 |
M. François-Michel Gonnot |
Conseil supérieur de l'aviation civile |
Titulaire |
10/05/2010 |
M. Didier Gonzales |
Conseil d'administration de l'établissement d'hospitalisation public de Fresnes spécifiquement destiné à l'accueil des personnes incarcérées |
Titulaire |
31/07/2007 |
M. Philippe Gosselin |
Commission supérieure de la codification Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Titulaire Titulaire Suppléant |
25/07/2007 17/06/2008 23/11/2010 |
M. Philippe Goujon |
Commission nationale des compétences et des talents |
Titulaire |
24/01/2012 |
M. François Goulard |
Conseil national des villes |
Titulaire |
05/12/2011 |
Mme Arlette Grosskost |
Comité de préfiguration de la création d'un registre national des crédits aux particuliers Commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations |
Titulaire Titulaire |
26/07/2010 24/01/2012 |
M. Louis Guédon |
Conseil de surveillance de l'Agence française de développement Comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture |
Suppléant Titulaire |
09/09/2010 15/06/2011 |
Mme Françoise Guégot |
Comité de suivi de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités |
Suppléant |
21/12/2009 |
M. Jean-Claude Guibal |
Conseil national de la mer et des littoraux |
Suppléant |
13/12/2011 |
M. Jean-Jacques Guillet |
Observatoire national du service public de l'électricité et du gaz |
Titulaire |
13/12/2011 |
M. Gérard Hamel |
Conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux |
Titulaire Titulaire |
10/08/2007 30/07/2008 |
M. Laurent Hénart |
Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche |
Titulaire |
01/02/2012 |
M. Michel Herbillon |
Conseil d'administration du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou Conseil d'administration de la Société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français Commission supérieure des sites, perspectives et paysages |
Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire |
01/08/2007 10/06/2009 02/03/2011 30/11/2011 |
M. Antoine Herth |
Conseil d'administration de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer |
Titulaire |
27/08/2009 |
Mme Danièle Hoffman-Rispal |
Conseil d'orientation pour l'emploi |
Titulaire |
05/12/2011 |
M. Philippe Houillon |
Conseil national de l'aide aux victimes |
Titulaire |
30/11/2010 |
M. Michel Hunault |
Commission d'accès aux documents administratifs |
Suppléant |
01/08/2007 |
M. Sébastien Huyghe |
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) Commission de suivi de la détention provisoire |
Titulaire Titulaire |
04/07/2007 28/09/2011 |
M. Jean-Louis Idiart |
Conseil d'administration de l'Office franco-allemand pour la jeunesse Conseil d'administration de l'Office franco-allemand pour la jeunesse |
Suppléant Suppléant |
01/08/2007 23/10/2009 |
Mme Jacqueline Irles |
Conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger |
Titulaire |
24/01/2012 |
M. Denis Jacquat |
Conseil d'orientation des retraites Commission nationale de concertation sur les risques miniers |
Titulaire Titulaire |
10/08/2007 10/08/2007 |
M. Régis Juanico |
Conférence nationale du sport |
Suppléant |
23/03/2012 |
M. Christian Kert |
Conseil d'administration de la Fondation du patrimoine Conseil d'administration de la société France Télévision |
Titulaire Titulaire |
12/09/2011 01/08/2007 |
M. Yvan Lachaud |
Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement |
Suppléant |
14/01/2011 |
M. Jean-Christophe Lagarde |
Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens |
Titulaire |
10/08/2007 |
M. Jean-François Lamour |
Comité consultatif des jeux Comité stratégique auprès du conseil de surveillance de la société du Grand Paris |
Titulaire Titulaire |
10/03/2011 01/12/2011 |
Mme Marguerite Lamour |
Commission supérieure du crédit maritime mutuel |
Titulaire |
01/08/2007 |
Mme Laure de La Raudière |
Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques |
Titulaire |
10/08/2007 |
M. Pierre Lasbordes |
Comité consultatif auprès du conseil d'administration de l'Etablissement public de Paris-Saclay Conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur |
Titulaire Titulaire |
04/11/2011 02/02/2012 |
M. Jean Lassalle |
Commission nationale du débat public Conseil national de sécurité civile |
Titulaire Suppléant |
01/08/2007 10/09/2010 |
M. Jean Launay |
Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics Conférence de la ruralité |
Titulaire Titulaire |
31/07/2007 14/01/2011 |
M. Thierry Lazaro |
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie |
Titulaire |
01/01/2012 |
M. Jean-Yves Le Bouillonnec |
Commission nationale chargée de l'examen du respect des obligations de réalisation de logements sociaux Conseil national des villes Conseil national de l'habitat Conseil d'orientation de l'observatoire national des zones urbaines sensibles |
Titulaire Titulaire Suppléant Suppléant |
30/07/2008 18/01/2010 14/01/2011 14/01/2011 |
M. Jean-Yves Le Déaut |
Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire |
Titulaire |
01/08/2007 |
M. Jean-Marc Lefranc |
Conseil supérieur des gens de mer |
Titulaire |
02/03/2012 |
M. Jacques Le Guen |
Conseil d'administration du Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages lacustres Conseil national de la mer et des littoraux |
Suppléant Suppléant |
01/08/2007 13/12/2011 |
M. Jean-Marie Le Guen |
Haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance maladie |
Titulaire |
14/01/2011 |
M. Michel Lejeune |
Conseil supérieur de l'énergie |
Suppléant |
10/08/2007 |
M. Jacques Le Nay |
Observatoire des terrritoires |
Titulaire |
26/01/2012 |
M. Jean-Louis Léonard |
Comité consultatif des jeux |
Titulaire |
10/03/2011 |
Mme Annick Lepetit |
Conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances |
Suppléant |
10/08/2007 |
M. Bernard Lesterlin |
Comité stratégique de l'Agence du service civique |
Titulaire |
31/05/2010 |
M. Serge Letchimy |
Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Suppléant |
23/11/2010 |
M. Claude Leteurtre |
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale Comité national d'évaluation des dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées |
Suppléant Suppléant |
31/07/2007 01/08/2007 |
Mme Geneviève Levy |
Commission nationale consultative des droits de l'homme Comité national des retraités et des personnes âgées |
Titulaire Titulaire |
01/08/2007 14/01/2011 |
M. Apeleto Albert Likuvalu |
Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Suppléant |
23/11/2010 |
Mme Gabrielle Louis-Carabin |
Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Titulaire |
23/11/2010 |
M. Richard Mallié |
Conseil de l'immobilier de l'Etat |
Titulaire |
21/11/2011 |
M. Noël Mamère |
Commission nationale consultative des gens du voyage |
Titulaire |
07/10/2010 |
M. Jean-François Mancel |
Conseil d'administration du Centre national d'art et de culture Georges Pompidou |
Titulaire |
01/08/2007 |
M. Alfred Marie-Jeanne |
Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Titulaire |
23/11/2010 |
M. Hervé Mariton |
Comité d'orientation du Centre d'analyse stratégique Conseil supérieur de la coopération Conseil national de l'information statistique Conseil d'administration du Fonds pour le développement de l'intermodalité dans les transports Conseil national de sécurité civile Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire Titulaire |
01/08/2007 01/08/2007 15/04/2009 10/09/2010 10/09/2010 23/11/2010 |
Mme Muriel Marland-Militello |
Haut Conseil à la vie associative comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative |
Titulaire Titulaire |
18/07/2011 02/03/2012 |
M. Philippe Armand Martin |
Conseil de modération et de prévention |
Titulaire |
14/01/2011 |
M. Patrice Martin-Lalande |
Conseil supérieur de l'énergie Commission nationale consultative des gens du voyage |
Suppléant Titulaire |
10/08/2007 07/10/2010 |
Mme Henriette Martinez |
Conseil d'administration de France expertise internationale |
Titulaire |
13/07/2011 |
M. Jean-Claude Mathis |
Comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse |
Titulaire |
14/01/2011 |
M. Didier Mathus |
Conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) Conseil d'administration de l'Institut français |
Titulaire Titulaire |
01/08/2007 16/03/2011 |
M. Pierre Méhaignerie |
Conseil d'orientation des finances publiques Haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance maladie |
Titulaire Titulaire |
01/08/2007 14/01/2011 |
M. Christian Ménard |
Commission consulatative de suivi des conséquences des essais nucléaires |
Titulaire |
26/01/2011 |
M. Pierre Morange |
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale Commission des comptes de la sécurité sociale Conseil de modération et de prévention |
Titulaire Titulaire Titulaire |
31/07/2007 01/08/2007 14/01/2011 |
M. Pierre Morel-A-L'Huissier |
Conseil national de sécurité civile |
Titulaire |
22/12/2010 |
M. Georges Mothron |
Conseil d'orientation de l'observatoire national des zones urbaines sensibles |
Titulaire |
14/01/2011 |
M. Renaud Muselier |
Conseil de surveillance de l'Agence française de développement |
Titulaire |
09/10/2010 |
M. Roland Muzeau |
Conseil d'orientation des retraites Comité national des retraités et des personnes âgées Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie |
Titulaire Suppléant Suppléant |
09/06/2011 12/09/2011 01/01/2012 |
M. Jean-Pierre Nicolas |
Conseil supérieur de l'énergie |
Titulaire |
10/08/2007 |
Mme Marie-Renée Oget |
Conseil supérieur des gens de mer |
Suppléant |
02/03/2012 |
Mme Françoise de Panafieu |
Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) |
Titulaire |
09/06/2010 |
M. Bertrand Pancher |
Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois Comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure Comité national du développement durable et du Grenelle de l'environnement |
Titulaire Titulaire Titulaire |
01/08/2007 10/08/2007 08/06/2011 |
M. Yanick Paternotte |
Comité stratégique auprès du conseil de surveillance de la société du Grand Paris |
Titulaire |
01/12/2011 |
M. Christian Paul |
Conseil d'administration de l'Ecole nationale d'administration |
Suppléant |
12/09/2011 |
M. Daniel Paul |
Commission supérieure du crédit maritime mutuel |
Titulaire |
01/08/2007 |
Mme Béatrice Pavy |
Comité consultatif du secteur financier Comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics |
Titulaire Suppléant |
01/08/2007 31/07/2007 |
M. Germinal Peiro |
Comité national de l'eau Conseil supérieur des prestations sociales agricoles |
Titulaire Titulaire |
24/09/2008 10/05/2010 |
M. Jacques Pélissard |
Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs Comité des finances locales |
Titulaire Titulaire |
01/08/2007 12/01/2012 |
M. Nicolas Perruchot |
Comité de surveillance des investissements d'avenir |
Titulaire |
29/04/2010 |
M. Bernard Perrut |
Comité national d'évaluation des dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées Commission des comptes de la sécurité sociale Conseil national du tourisme |
Titulaire Titulaire Titulaire |
01/08/2007 01/08/2007 31/01/2012 |
M. Étienne Pinte |
Conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides |
Titulaire |
01/08/2007 |
M. Michel Piron |
Commission du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés Comité des finances locales |
Titulaire Titulaire |
30/10/2009 12/01/2012 |
M. Serge Poignant |
Comité stratégique pour l'élaboration et le suivi de la stratégie nationale de la reccherche énergétique Conseil de modération et de prévention |
Titulaire Titulaire |
22/12/2010 14/01/2011 |
Mme Bérengère Poletti |
Conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites Commission nationale d'agrément des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique |
Suppléant Titulaire |
01/08/2007 22/02/2008 |
M. Christophe Priou |
Commission supérieure du crédit maritime mutuel Conseil d'administration du Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages lacustres Conseil supérieur de l'énergie Conseil national de la mer et des littoraux |
Titulaire Suppléant Suppléant Titulaire |
01/08/2007 01/08/2007 10/08/2007 13/07/2011 |
M. Jean Proriol |
Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques Conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne |
Titulaire Titulaire |
10/08/2007 16/03/2011 |
M. Jean-Luc Préel |
Conseil d'orientation des retraites |
Titulaire |
10/08/2007 |
M. Didier Quentin |
Conseil d'administration du Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages lacustres Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Titulaire Titulaire |
01/08/2007 23/11/2010 |
M. Dominique Raimbourg |
Commission nationale de la vidéosurveillance |
Titulaire |
28/10/2011 |
M. Michel Raison |
Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques Observatoire national de la consommation des espaces agricoles |
Titulaire Suppléant |
10/08/2007 25/11/2011 |
M. Éric Raoult |
Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Suppléant |
23/11/2010 |
M. Franck Reynier |
Conseil supérieur de l'énergie |
Titulaire |
25/11/2011 |
M. Bernard Reynès |
Conseil stratégique du commerce de proximité |
Titulaire |
24/01/2012 |
M. Arnaud Richard |
Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale |
Titulaire |
30/11/2010 |
M. Franck Riester |
Commission nationale pour l'autonomie des jeunes |
Titulaire |
01/08/2007 |
Mme Chantal Robin-Rodrigo |
Conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne |
Titulaire |
16/03/2011 |
M. Arnaud Robinet |
Conseil d'administration du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires Commission nationale pour l'autonomie des jeunes |
Titulaire Titulaire |
21/12/2009 25/11/2011 |
M. François Rochebloine |
Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel Conseil d'administration de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger |
Titulaire Titulaire |
11/10/2007 24/01/2012 |
M. Alain Rodet |
Comité consultatif du secteur financier |
Suppléant |
01/08/2007 |
M. Jean-Marie Rolland |
Conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie |
Titulaire |
10/08/2007 |
Mme Valérie Rosso-Debord |
Conseil national consultatif des personnes handicapées Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie |
Titulaire Titulaire |
28/05/2011 28/05/2011 |
M. François de Rugy |
Commission nationale pour l'autonomie des jeunes |
Titulaire |
01/08/2007 |
M. Martial Saddier |
Conseil national pour le développement, l'aménagement et la protection de la montagne |
Titulaire |
16/03/2011 |
M. Francis Saint-Léger |
Commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale Observatoire national de la consommation des espaces agricoles |
Titulaire Titulaire |
27/09/2011 25/11/2011 |
M. Jean-Claude Sandrier |
Conseil supérieur de la réserve militaire |
Suppléant |
10/08/2007 |
M. François Scellier |
Agence nationale de l'habitat |
Titulaire |
04/05/2010 |
M. Jean-Pierre Soisson |
Comité de suivi de la loi relative aux libertés et responsabilités des universités |
Titulaire |
31/01/2008 |
M. Alain Suguenot |
Conseil national du tourisme |
Titulaire |
31/01/2012 |
Mme Michèle Tabarot |
Comité de suivi de l'Agence française de l'adoption Conseil supérieur de l'adoption Haut conseil de la famille |
Titulaire Titulaire Titulaire |
01/08/2007 01/08/2007 06/02/2009 |
M. Lionel Tardy |
Conseil d'administration du Conservatoire de l'espace Littoral et des rivages lacustres Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques |
Suppléant Titulaire |
01/08/2007 02/07/2009 |
M. Jean-Charles Taugourdeau |
Observatoire économique de l'achat public Comité de gestion du Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés d'origine nationale |
Titulaire Titulaire |
01/08/2007 01/08/2007 |
M. Pascal Terrasse |
Conseil d'orientation des retraites |
Titulaire |
10/08/2007 |
Mme Marie-Hélène Thoraval |
Commission scientifique nationale des collections |
Titulaire |
07/04/2011 |
M. Dominique Tian |
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie |
Suppléant |
01/01/2012 |
M. Philippe Tourtelier |
Conseil d'orientation de l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer |
Suppléant |
14/01/2011 |
M. Alfred Trassy-Paillogues |
Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques |
Titulaire |
10/08/2007 |
M. Jean-Jacques Urvoas |
Conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales |
Titulaire |
10/02/2010 |
M. Daniel Vaillant |
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité |
Titulaire |
01/08/2007 |
M. François Vannson |
Commission d'accès aux documents administratifs |
Titulaire |
06/02/2008 |
Mme Catherine Vautrin |
Commission d'examen des pratiques commerciales |
Titulaire |
01/12/2009 |
M. Michel Vauzelle |
Conseil d'administration de Campus France |
Titulaire |
20/03/2012 |
M. Jean-Sébastien Vialatte |
Conseil national du tourisme |
Titulaire |
31/01/2012 |
M. René-Paul Victoria |
Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Titulaire |
23/11/2010 |
M. Philippe Vitel |
Conseil d'administration de l'Institut des hautes études de défense nationale Comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale |
Titulaire Titulaire |
01/12/2009 14/01/2011 |
M. Gérard Voisin |
Commission supérieure des sites, perspectives et paysages |
Titulaire |
14/01/2011 |
M. Jean-Luc Warsmann |
Commission nationale de présélection des pôles d'excellence rurale Conseil national de l'aménagement et du développement du territoire Conférence de la ruralité |
Titulaire Titulaire Titulaire |
01/08/2007 01/08/2007 14/01/2011 |
M. Gaël Yanno |
Commission nationale de l'évaluation des politiques de l'Etat outre-mer |
Titulaire |
23/11/2010 |